for循环语句执行顺序:“八八式”军衔制之一:一、北京市籍将军
一、北京市籍将军(总计66人:中将10人,少将56人)
中将(10人)
王久荣 王洪福 石宝源 刘振来 李 硕 高天正 贾永生 董占林 焦安昌 熊子丹
少将(56人)
马世宁 李小奇 王小京 王庆舜 王清泉 方文平 邓文方 白书忠 宁广利 朱 力
朱 谦 毕京京 齐三平 齐长明 齐治昌 李士友 李小奇 李卫平 李光仁 李纪南
李增林 杨存仁 吴 晨 吴建勋 沈卫平 沈云良 张乃云 张中熹 张光辉 张华锋
张克难 张京乐 张俊波 陈景藻 邵德龙 郑振环 武冬立 赵凤阳 赵存生 赵毅刚
施兆平 骆永立 高 俊 徐 斌 徐学军 郭春生 浦金辉 黄春华 黄得诚 梁贻斌
康 非 彭津生 程云刚 董连山 靳庆丰 谭恩晋
中将(10人)
1. 王久荣(1951.09—)
北京市平谷区人。毕业于第二炮兵指挥学院军事指挥专业。历任第二炮兵某旅旅长,1994年11月—1999年12月任第二炮兵第56基地参谋长,1999年12月—2002年6月任第二炮兵第54基地参谋长,2002年6月—2006年8月任第二炮兵第54基地司令员,2006年8月—2006年12月任第二炮兵参谋长,2006年12月任第二炮兵副司令员。是第十一届全国人大代表。1998年7月晋升为少将军衔,2007年7月晋升为中将军衔。
2. 王洪福 (1934.07—)
北京市通州区人。1949年参加中国人民解放军。1949年起任北京市公安总队一团战土、文书、文化教员、干部部助理员、秘书,副排长,1959年任北京市公安局民警总队政治部干部科助理员,1964年任公安部队政治部干部部干事,1966年起任第二炮兵政治部干部部干事、副科长、科长、处长、干部部部长,1985年8月—1990年4月任第二炮兵政治部副主任,1990年4月—1994年12月任第二炮兵政治部主任,1994年12月—1997年11月任第二炮兵副政治委员。1988年9月被授予少将军衔,1993年7月晋升为中将军衔。
3. 石宝源(1937.05.02—)
北京市通州区人。1954年7月参加中国人民解放军。1955年12月加入中国共产党。1954年7月入第一坦克学校学习,任学员、班长,沈阳军区装甲兵独立坦克第1团排长、副连长、连长、团司令部作战训练股股长,沈阳军区装甲兵司令部作战训练处参谋、副处长,独立坦克第3团团长,陆军第190师参谋长,坦克第4师副师长、师长。1984年2月—1985年8月任第16军副军长。1985年8月—2000年12月任沈阳军区副司令员。1988年9月被授予少将军衔,1993年7月晋升为中将军衔。是中共十三大代表。
4. 刘振来(1949.10—)
北京市通州区人。回族。1968年2月参加中国人民解放军。1968年11月加入中国共产党。历任战士、排长、连政治指导员、干事、秘书、副科长,团政治处主任、空军政治部组织部干事、副处长、处长,1984年后任空军政治部组织部副部长。空军司令部办公室主任,空政治部组织部部长、干部部部长。1995年7月—1997年12月任空军西安基地政治部主任,1997年12月—2000年8月任空军第7军政治委员,2000年8月—2001年4月任广州军区空军政治部主任,2001年4月—2003年12月任空军指挥学院政治委员。2003年12月—2012年12月任北京军区空军政治委员。1995年7月晋升为空军少将军衔,2005年7月晋升为空军中将军衔。中共第十七届中央候补委员。
5. 李 硕(1929.09—2006.03.13)
北京市房山区人。1946年参加革命,1947年参加中国人民解放军,1948年加入中国共产党。解放战争时期,历任教员、第19兵团团政治处宣教干事、师政治部秘书。参加了清风店、石家庄外围樊村、太原、香河等战役战斗。1951年入朝作战,任中国人民志愿军师政治部秘书科科长。回国后,任师宣传科科长、军宣传处处长、军政治部副主任。1980年政治学院毕业,任军政治部主任。1983年5月—1985年6月任第64军政治委员,1985年6月—1988年6月任成都军区副政治委员,1988年6月—1992年11月任成都军区纪律检查委员会专职书记,1992年11月—1993年12月任军事科学院副政治委员兼纪律检查委员会书记。1988年9月被授予中将军衔。曾荣获中华人民共和国三级解放勋章,荣获中国人民解放军胜利功勋荣誉章。是第八、第九届全国政协委员。因病医治无效,于2006年3月13日在北京市逝世。享年77岁。
6. 高天正(1931.02—)
北京市通州区人。1946年参加革命,1948年10月参加中国人民解放军。1949年12月加入中国共产党。1948年10月任东北野战军第1纵队2师5团战士,1949年任第38军战防炮营战士、迫击炮营观察员、文书。参加了平津、渡江战役。1950年10月入朝作战,任中国人民志愿军第38军重迫击炮营3连文书,113师337团炮1连文书、8连文化干事。1951年任第38军113师337团警卫连见习副指导员,337团政治处文化干事、宣传干事。1953年任连指导员。回国后,历任1954年任师政治部宣传科助理员、秘书室秘书。1957年任团政治处宣传股股长。1958年任师干部部助理员。1959年任军政治部组织处助理员、副处长、处长。1969年任团政治委员。1971年任师政治部主任、副政治委员、政治委员。1983年—1984年9月任军政治部副主任,1984年9月—1988年2月任第38军政治委员,第38集团军政治委员。1988年2月—1990年4月任广州军区政治部主任,1990年4月—1994年12月任广州军区副政治委员。1988年9月被授予少将军衔,1990年7月晋升为中将军衔。是第七届全国人大代表,第九届全国政协委员,中共十四届中央委员会委员。 聡
7. 贾永生(1947.10—)
北京市通州区人。1964年8月参加中国人民解放军。历任飞行教员、飞行中队长、飞行大队长,1981年4月任空军第8航空学校3团团长,1983年5月—1985年10月任空军第8航空学校副校长,1985年10月—1986年6月任空军第8航空学校校长,1986年6月—1991年12月任空军第八飞行学院院长。(其间:1990年9月至1991年12月入国防大学学习。)1991年12月—1992年11月任空军唐山指挥所参谋长,1992年11月—1996年12月任兰州军区空军副参谋长,1996年12月—2003年12月任空军副参谋长。2003年12月—2006年8月任兰州军区副司令员兼兰州军区空军司令员。2006年8月—2010年12月任北京军区副司令员兼北京军区空军司令员。1994年7月晋升为空军少将军衔,2005年7月晋升为空军中将军衔。是第十一届全国人大代表。
8. 董占林(1923.11.08—)
北京市房山区(原河北省房山县)张坊镇人,祖籍河北省涞水县涞水镇西水北村。1938年3月参加八路军。1944年4月加入中国共产党。抗日战争时期,1938年3月任晋察冀军区第1军分区1团4连通信员、班长,1939年任晋察冀第1军分区1团测绘员(其间:曾在抗日军政大学1大队学习)。1942年任晋察冀军区第1军分区20团3营排长,第16军分区12团侦察参谋兼侦察连连长,兴城县支队队长。解放战争时期,1945年9月任晋察热辽军区第22旅65团副团长,1946年1月任东北民主联军辽西纵队第22旅65团副团长,第16旅48团副团长,1948年任东北野战军第8纵队23师69团团长。1949年3月任第四野战军第45军134师402团团长、400团团长。参加了辽沈战役、平 津战役、衡宝战役。中华人民共和国成立后,1951年任陆军第45军教导大队大队长。1952年在军事学院高级速成系学习。1955年2月参加中国人民志愿军入朝,任中国人民志愿军第54军130师副师长,1955年11月任第54军130师第一副师长兼参谋长,1958年3月任第54军130师代师长。1958年7月回国。任第54军130师师长。1959年3月至1961年12月参加平息西藏叛乱作战。1962年10月参加中印边境自卫反击作战。1966年任陆军第54军副军长,1970年1月任陆军第11军军长,1975年10月起待分配工作。1978年入中共中央党校学习。1979年3月—1980年5月任兰州军区副参谋长,1980年5月—12月任兰州军区第47军军长。1980年12月—1985年6月任兰州军区副司令员,1985年6月国防大学进修系学习,1986年3月—1990年4月任兰州军区副司令员。1955年被授予上校军衔。1988年9月被授予中将军衔。荣获中华人民共和国三级独立自由勋章、二级解放勋章,1998年7月荣获中国人民解放军独立功勋荣誉章。是中共第十二届、十三届中央委员会候补委员,第八届全国人大代表。
9. 焦安昌(1942.11—)
北京市人。1966年9月参加中国人民解放军。历任中国科技大学空气动力学专业学员,1970年毕业后,参加中国空气动力研究中心初建工作。1992年12月—1997年12月任国防科工委第29基地(四川空气动力研究与发展中心)副司令员,1997年12月—1998年8月任国防科工委第29基地司令员,1998年8月—2002年1月任总装备部第29基地司令员,2002年1月—2005年12月任总装备部科技委副主任。1994年7月晋升为少将军衔。2002年7月晋升为中将军衔。是第十届全国人大代表。第十一届全国政协委员。
10. 熊子丹(1930—)
北京市顺义区人。1947年3月参加中国人民解放军。1948年6月加入中国共产党。1947年3月任东北野战军某部警卫员。1951年毕业于空军第五航空学校。历任中南军区空军飞行员、飞行副大队长、大队长,空军航空兵师技术检查主任,武汉军区空军航空兵师副团长、团长,航空兵第19师副师长。1961年入空军学院学习。后历任武汉军区空军司令部参谋长助理,1966年1月任空军空军第19师师长,1974年1月—1985年8月任武汉军区空军副司令员。1985年8月—1991年11月任成都军区空军副司令员。1988年9月被授予空军中将军衔。1991年11月退役,荣获中国人民解放军胜利功勋荣誉章。
少将(56人)
1. 马世宁(1941.04.11—)
北京市人。1959年8月考入哈尔滨军事工程学院,参加中国人解放军。1963年12月加入中国共产党。后转入西安装甲兵工程学院坦克机械专业,1964年10月毕业。历任装甲兵工程学院助教、讲师、副教授,1992年12月为教授,装甲兵工程学院全军装备维修表面工程研究中心副主任、主任。专业技术少将军衔。
2. 李小奇(1957.01—)
北京市人。1978年参加中国人民解放军。空军第二航空学院军事装备仿真研究所总工程师、教授。2003年7月晋升为空军专业技术少将军衔。
3. 王小京(1953.06—)
北京市人。1969年9月参加中国人民解放军。1972年4月加入中国共产党。石家庄高级步兵学校毕业,硕士学位。在海军政治部荒草坨五七干校锻炼,任陆军第66军198师593团战士、班长、代理排长、副连长,副营长、营长,副团长、团长。1986年10月任陆军第27集团军79师副参谋长、236团团长,79师参谋长、副师长、师长。1998年10月任陆军第27集团军参谋长、副军长。2006年3月任天津警备区司令员。2006年5月任中共天津市委常委、天津警备区司令员。2009年12月任北京军区装备部部长。为少将军衔。是中共十七大代表。Z'D>/oGCW
4. 王庆舜(1937.11—)
北京市人。第四军医大学副校长,第二军医大学校长。1994年7月晋升为少将军衔。
5. 王清泉(?—)
北京市人。 1949年参加中国人民解放军。曾任空军航空兵1师机械师、机械长、机务分队长、副中队长、中队长、机务大队副大队长、大队长,空3军机务处处长,1973年10月至1975年9月任中国驻坦桑尼亚军事专家组空军组副组长,1975年10月至1985年8月任沈阳军区空军航空工程部副部长,1985年8月至1992年11月任沈阳军区空军航空工程部部长。1988年9月被授予空军少将军衔。
6. 方文平(1950.10—)
北京市人。1968年2月参加中国人民解放军,1970年3月加入中国共产党。历任第38军炮兵团战士、班长,第38军火箭炮团司令部作训股参谋,第38军114师炮兵团司令部作训股参谋,北京市军区炮兵司令部训练处参谋,炮兵第14师司令部作训科长。1983年任第65军司令部作训处副处长,炮兵处处长,第65集团军司令部炮兵指挥部主任。1992年—1996年任第27集团军副参谋长,1996年—1998年任第27集团军80师师长,1998年—2000年任第27集团军后勤部部长。2000年—2005年12月任河北省军区参谋长。2005年12月任山西省军区司令员,2006年2月—2010年9月任中共山西省委常委、山西省军区司令员。2010年9月任北京军区党委巡视组巡视专员。2001年7月晋升为少将军衔。
7. 邓文方(1942.10—)
又名邓文芳。北京市通州区人。1962年7月参加中国人民解放军,1967年7月加入中国共产党。1962年7月入海军潜艇士官学校学习,1964年3月后任潜艇兵、舵信班长、水手长、支队政治部新闻干事,1973年10月任海军司令部办公室秘书,1979年10月任解放军报社记者,1984年11月参加我国首次南极考察,1985年2月任海军司令部军事工作研究室副师职研究员,1991年7月任海军出版社党委书记、社长,1992年5月任海军司令部办公室主任,1995年5月任海军指挥学院副院长、纪委书记。1997年7月晋升为海军少将军衔。
8. 白书忠(1944.04—)
北京市人。1962年8月参加中国人民解放军,为第四军医大学医疗系学员,1972年7月加入中国共产党。1968年毕业,历任第38 医院军医,汽车17团卫生队军医、队长,第324医院内科主治军医、医务处主任。1979年参加对越自卫反击战,1983年6月—1985年10月任成都军区后勤部第37分部副部长,1985年10月—1987年8月任总后勤部重庆后方基地副主任,1987年8月—198 9年8月任第三军医大学第一附属医院政治委员,198 9年8月—1992年2月任第三军医大学第一附属医院院长,1992年2月—1993年7月任第三军医大学副校长。(1992年2月—1993年1月国防大学基本系学习)1993年7月—1996年3月任总后勤部卫生部副部长,1996年3月—1998年8月任第一军医大学校长,1998年8月—2004年6月任总后勤部卫生部部长。是中华医学会副会长,教授,中华医学会健康管理学分会主任委员,《中华健康管理学杂志》总编,中国健康促进基金会理事长。1994年7月晋升为少将军衔。
9. 宁广利(1951—)
北京市人。总参谋部军务部编制局局长,国防大学进修系政委。国防大学基本系主任。少将军衔。
10. 朱 力(1932—)
北京市人。1951年参加中国人民志愿军,入朝作战,任中国人民志愿军第20兵团文工团团员。北京军区战友歌舞团歌剧团团员,1988年8月—1989年3月任解放军艺术学院副院长,1989年3月—1990年6月任总政治部文化部副部长,1990年6月—1992年10月任总政治部文化部部长。1988年9月被授予大校军衔,1990年7月晋升为少将军衔。
11. 朱 谦(1956.03—)
北京市人。1974年12月参加中国人民解放军,1978年6月加入中国共产党。海军葫芦岛基地政治部主任。2010年12月晋升为海军少将军衔。
12. 毕京京(1954—)
北京市人。1970年参加中国人民解放军。国防大学政治部副主任,国防大学副校长兼教授。2005年7月晋升为少将军衔。
13. 齐三平(1954—)
北京市人。1970年12月参加中国人民解放军。总政治部干部部干部培训局局长,2006年3月任西安政治学院院长。2007年7月晋升为少将军衔。
14. 齐长明(1959—)
北京市人。1976年参加中国人民解放军,历任武汉军区某部战士、班长、营部书记、武汉军区司令部作战参谋、解放军报社学术编辑,军委办公厅研究员。中央军委办公厅研究员。2011年11月任北京军区副参谋长。2009年7月晋升为专业技术少将军衔。2011年11月改授少将军衔。
15. 齐治昌(1942.01—)
北京人。1965年参加中国人民解放军。历任解放军国防科技大学计算机系软件教研室主任、系副主任、副教授、研究生院副院长、教授,国防科技大学教务长,国防科技大学副校长。1996年7月晋升为少将军衔。
16. 李士友(1932—)
北京市昌平区人。1949年5月参加中国人民解放军,1956年7月加入中国共产党。历任第四军医大学助理员,教务处副处长、处长,第四军医大学训练部副部长、训练部部长,1986年1月—1988年8月任第三军医大学训练部部长,1988年8月—1992年8月任第三军医大学校长。1988年9月被授予少将军衔。
17. 李小奇(1957.01—)
北京市人。1982年北京市航空学院毕业。历任空军第2航空技术专科学校特设教研室教员。1984年任空军第2航空技术专科学校模拟器研究室副主任,空军第2航空学院飞行技术研究中心副主任,空军第2航空学院仿真技术研究所副所长,空军军事装备仿真研究所总工程师。教授级高级工程师。享受政府特殊津贴。2003年7月晋升为专业技术少将军衔。
18. 李卫平(1955—)
北京市人。1969年参加中国人民解放军。历任北京军区196师步兵连战士、班长、连指导员,总参谋部防化团保卫股长,中央军委纪委干事,总政治部办公厅秘书,新疆军区政治部副主任。1981年毕业于石家庄高级陆军学院指挥系。2007年7月晋升为少将军衔。
19. 李光仁( 1929.01-)
北京市平谷区人。1985年8月—1990年6月任总参谋部装备部政治部主任。1988年9月被授予少将军衔。
20. 李纪南(1951.08—)
北京市人。总装备部电子信息基础部副部长。1999年7月晋升为少将军衔。
21. 李增林(1950.01—)
北京市顺义区人。1969年2月参加中国人民解放军,1969年12月加入中国共产党。1969年2月—1971年5月任陆军第31军警卫连战士。1971年5月—1973年6月任第31军91师273团3连排长,1973年6月—1977年3月任第31军91师273团司令部作训股参谋,1977年3月—1978年9月任第31军91师273团司令部作训股股长,1978年9月—1980年1月任第31军91师273团参谋长,1980年1月—1983年9月任第31军91师273团副团长。(1981年9月在军事学院指挥专业大专学习)1983年9月—1984年8月任第31军91师273团团长,1984年8月—1985年10月任第31军91师参谋长。1985年10月—1990年10月任第31集团军93师参谋长。1990年10月—1993年4月任第31集团军93师副师长,1993年4月—1998年3月任第31集团军92师师长(1994年6月—1996年12月在中共中央党校马列主义专业函授本科学习)。1998年3月—2002年7月任南昌陆军学院院长(副军职)。2002年7月—2002年12月任江苏省军区司令员。2002年12月—2003年1月任第1集团军代理军长。2003年1月—2006年12月任第1集团军军长。2006年12月任南京军区装备部部长。1999年7月晋升为少将军衔。是第十届全国人大代表。
22. 杨存仁 (1943.07—)
北京市人。1961年7月参加中国人民解放军。1965年1月加入中国共产党。历任某团司务长,军后勤部战勤处参谋,师后勤部战勤科科长,军后勤部战勤处处长、后勤部副部长,1985年7月—1992年12月任第24集团军后勤部部长。1992年12月—1998年11月任军事科学院院务部部长。1994年7月晋升为少将军衔。
23. 吴 晨(1929.01—) Mm6
}
北京市人。1945年4月入伍。1950年进藏,曾任159团副团长、团长。1973年任西藏军区副参谋长,军事科学院研究生院副军职研究员。1988年9月被授予少将军衔。 r<
,f2
24. 吴建勋(1932.05.04—)
北京市人。满族。哈尔滨工业大学工民建专业毕业。1986年10月—1990年5月任武警技术学院副院长,1990年5月—1992年10月任中国人民武装警察学院副院长。1988年9月被授予武警少将警衔。
25. 沈卫平(1952—)
北京市人。北京市第5中学68届校友。大学中文系本科毕业。60年代末70年代初曾在空军部队服役,总政治部联络部副部长,北京和平与发展研究中心研究员。中国国际友好联络会第四届理事会副会长、常务理事。兼任音像出版单位总编、台湾研究会理事。长期从事新闻工作,爱好文学,致力于两岸问题研究。1985年开始发表作品。1999年加入中国作家协会。少将军衔。
26. 沈云良(1951─)
北京市人。总政治部联络部副部长。2001年7月晋升为少将军衔。
27. 张乃云(1930.01-)
北京市平谷区人。总参谋部办公厅研究室研究员。1988年9月被授予专业技术少将军衔。
28. 张中熹(1947—2006.11.13)
北京市人。海军驱逐舰支队政治委员,2003年12月—2004年5月任海军青岛保障基地政治部主任,2004年5月—2006年1月任海军北海舰队政治部副主任。2006年1月离休。2005年7月晋升为海军少将军衔。因晨练中突然发病,于2006年11月13日在青岛不幸逝世。享年60岁。
29. 张光辉 (1931.10-2007.04.12)
北京市昌平区人。1946年10月参加中国人民解放军,1948年10月加入中国共产党。解放战争时期,历任河北省昌平县第四区保安队战士,晋察冀平北分区政治部宣传训练队学员、昌平县大队队部宣传员、晋察冀平北分区独立26团政治处宣传班长;新中国成立后,历任察哈尔军区雁北军分区政治部宣传科干事,察哈尔军区骑兵第3师政治部组织科干事,骑兵第1师1团2连政治指导员,石家庄高级步校学员,骑兵第1师司令部防化科副科长、主任、作训科副科长、科长,骑兵第1师3团参谋长、副团长,陆军第8师22团团长,第8师参谋长、副师长,第6师师长,1987年7月—1992年2月任南疆军区副司令员。1988年9月被授予少将军衔。荣获中国人民解放军胜利功勋荣誉章。因病医治无效,于2007年4月12日在兰州军区乌鲁木齐总医院逝世,享年76岁。
30. 张华锋(1955.11—)
北京市通州区人。研究生学历。1974年12月入伍。1979年3月加入中国共产党。1997年3月任北京市公安消防总队第一支队支队长,1999年9月任北京市公安消防总队副总队长,2004年10月任浙江省公安消防总队党委副书记、政治委员(正师职),2005年6月任浙江省公安消防总队党委书记、总队长(正师职)。2010年1月任上海公安消防总队政治委员(副军职)。2010年12月晋升为武警少将警衔。
31. 张克难(1954—)
北京市人。1969年参加中国人民解放军。1978年任教。任解放军空军政治学院教研室主任、教务长,南京政治学院上海分院训练部部长、副院长,教授,博士生导师。少将军衔。
32. 张京乐(?—)
北京市人。1975年参加中国人民解放军。曾任海军装备部舰技部副部长、部长,海军东海舰队副参谋长,2011年任海军东海舰队装备部部长。2012年7月晋升为海军少将军衔。
33. 张俊波(1938—)
北京市人。解放军西安政治学院院长。1993年7月晋升为少将军衔。
34. 陈景藻(1932—)
北京市人。1949年参加中国人民解放军。历任解放军第四军医大学学员。1955年-1959年留学苏联基洛夫军事医学院,理疗、疗养教研室研究生,获苏联医学副博士学位。1959年后任第四军医大学第一附属医院理疗科主治军医、讲师、副教授、教授、主任军医。1983年任第四军医大学训练部副部长,1986年11月—1990年6月任第四军医大学副校长、博士生导师。1990年6月任第一军医大学校长。1991年10月任第四军医大学校长。1995年10月任总后勤部卫生部专家组成员。是第六、七届全国人大代表。1988年9月被授予少将军衔。(来源:名人网)
35. 邵德龙(1943.09─)
北京市通州区人。1962年6月参加中国人民解放军。1964年7月加入中国共产党。历任战士、班长、营部书记、团作训股参谋,1969年9月后任北京军区司令部军训部参谋、副科长、科长、副部长,1985年9月入国防大学基本系学习,1988年8月任北京军区司令部作战部副部长,1990年8月任北京军区司令部军训部部长,1993年6月任天津警备区步兵196师师长,1994年12月—2001年1月任北京卫戍区参谋长。1997年7月晋升为少将军衔。
36. 郑振环(1942.12—2013.03.11)
北京市人。1961年8月参加中国人民解放军,入解放军艺术学院戏剧系,1966年1月加入中国共产党。先后担任解放军艺术学院戏剧系教员、兰州军区生产建设兵团二师干事、兰州军区政治部宣传队创作员、兰州军区政治部话剧团创作员、解放军艺术学院创作研究室创作员、解放军艺术学院研究员、总政话剧团团长,1998年7月任八一电影制片厂厂长,1999年12月调整为专业技术三级,并担任中国戏剧家协会理事、中国话剧研究会北京分会副会长、中国戏剧文学学会会员,1991年享受国务院政府特殊津贴。先后完成大型话剧十余部,大型歌剧两部,独幕话剧、歌剧十余个,影视作品三十余部(集),发表大量小说、评论文章、歌词、曲艺等作品。故事片《大进军—大战宁沪杭》、《冲出亚马逊》等优秀影片在社会上产生较大影响力;代表作有《遥远的马兰哈达》、《三个人的冰山》、《摸天》、《天边有一簇圣火》等。《大进军—大战宁沪杭》注重叙事性和纪实性,突破了以往军事题材电影的格调和形式,囊括了包括“五个一工程”奖、华表奖、金鸡奖等多项大奖。特别是话剧《天边有一簇圣火》被誉为戍边将士无私奉献的颂歌,是军事题材划时代的作品,荣获建国四十周年全军文艺调演创作一等奖、国务院文化部文华大奖、全国优秀剧本奖、话剧金狮奖。1980、1987、1989年各荣立三等功一次,1990年荣立二等功一次,2003年3月退休。中国共产党优秀党员、忠诚的共产主义战士、我国著名剧作家、电影艺术家。因患肺癌医治无效,于2013年3月11日3时在北京第301医院逝世,享年71岁。 武冬立(1956—)
北京市人。历任公安部治安管理局副处长、处长、副局长,公安部户政管理局副局长,1999年2月任公安部治安管理局局长,曾兼任中央综治委流动人口治安管理工作领导小组办公室主任,全国集中打击赌博违法犯罪活动专项办副主任等职。(一级警监)2010年4月任公安部警卫局政治委员。2012年4月任公安部边防管理局局长。2010年7月晋升为武警少将警衔。
37. 武冬立(1956—)
) |- X! @7 n1 T5 P北京市人。1999年任公安部治安管理局局长,中央社会治安综合治理委员会流动人口治安管理工作领导小组办公室主任,晋升为一级警监。2010年4月任公安部警卫局政治委员,公安部边防局局长。2010年7月被授予武警少将警衔。
38. 赵凤阳(1937.06 ─)
北京市房山区人。国防大学基本系副主任。1993年7月晋升为少将军衔。
39. 赵存生(?—)
北京市人。1969年参加中国人民解放军。曾任航空兵45师秘书,广州军区41集团军副政治委员,解放军驻澳门部队政治委员。2008年9月任广东省军区副政治委员。2004年7月晋升为少将军衔。
40. 赵毅刚(?—)
北京市人。1985年8月—1990年6月任解放军总医院副院长。1988年9月被授予少将军衔。
41. 施兆平(1934.11—)
北京市人。1949年8月华北人民大学学习,1950年3月,军委工程学校学员,1951年1月毕业后任东北军区司令部气象处译电员,东北军区政治部干部部任免处助理员、沈阳军区司令部直属政治部干事、宣传科副科长、科长,直属政治部副主任、主任,1987年11月—1991年6月任吉林省军区政治部主任,1991年6月-1994年11月任吉林省军区政治委员。1988年9月被授予少将军衔。1994年荣获中国人民解放军胜利功勋荣誉章。是中共第十四大代表。
42. 骆永立(1944—)
北京市人。历任政治副指导员,师组织科干事,团政治处主任,军组织处副处长,1981年4月-1983年5月任第21军61师坦克团政治委员,1983年5月任第21军61师政治部主任,1986年—1989年7月任第21集团军61师副政治委员,1989年7月—1993年2月任第55师政治委员。1993年2月—1997年12月任兰州军区后勤部副政治委员兼政治部主任,1997年12月—1998年任兰州军区后勤部政治委员,1998年—2004年4月任兰州军区联勤部政治委员。少将军衔。
【《走向新世纪第二卷》268页】
43. 高 俊(1933.09—)
北京市人。1955年毕业于解放军测绘学院。长期从事教学与科研工作,在理论地图学、数字地图及地理信息工程方面有深入的研究,曾主持和参加我国多种大型地图集和地图的论证、设计工作,1986年6月—1990年9月任解放军郑州测绘学院院长、教授。解放军信息工程大学测绘学院教授、博士生导师,全军军事指挥自动化专家委员会委员,国家测绘局和总参测绘局科技委委员,军事测绘数字信息工程专家组成员。曾任国务院学科评议组第二、三届成员,中国测绘学会副理事长及第三、四、五届地图学与地理信息系统专业委员会主任委员,国际地图学协会(ICA)地图概念工作委员会委员。兼任总参作战部测绘数字信息工程专家组成员,全国科技名词审定委员会测绘学名词委员会副主任。1988年9月被授予少将军衔。1999年当选为中国科学院院士。2001年转为文职。
44. 徐 斌 (1951.—)
北京市通州区人。解放军国际关系学院政治委员。少将军衔。
45. 徐学军(1950.03 —)
北京市人。1969 年2月参加中国人民解放军空军,1969 年 12 月加入中国共产党。历任战士、技师、副指导员、干事、空军政治部保卫部侦查技术室主任、处长、副部长、防空混成七师副政治委员、空军军事检察院检察长,空军政治部保卫部部长,2004 年 12 月任空军指挥学院副政治委员。2006年7月晋升为空军少将军衔。
46. 郭春生(1944.12—)
北京市房山县长沟镇西长沟村人。1961年长沟中学毕业,参加中国人民解放军,国防科工委第五研究院的一分院的技术学校学习。1964年7月,任总参谋部二部参谋,1967年中国驻法国大使馆武官处参谋,1979年任中国驻黎巴嫩大使馆武官处参谋,1982年回国,任总参谋部二部参谋、干事、干部处长、政治部主任。1999年任总参谋部管理局政治委员,总参谋部管理保障部政治委员。1998年7月晋升为少将军衔。
47. 浦金辉(1959.05—)
北京市人。1978年2月参加中国人民解放军,1979年2月加入中国共产党。历任广州军区广州总医院医务部主任、副院长、主任医师,2007年任广州军区武汉总医院院长。2010年7月晋升为专业技术少将军衔。
48. 黄春华(1934—)
北京市人。1951年参加中国人民解放军,1956年加入中国共产党。1986年8月—1989年11月任后勤学院院务部副部长,1989年11月任后勤学院院务部部长。1992年7月晋升为少将军衔。
49. 黄得诚(1934.09—)
北京市人。1949年6月参加中国人民解放军。1954年7月加入中国共产党。1949年6月—1950年2月任第四野战军第十三兵团47军141师422团连文化干事。参加湘西剿匪作战。1950年10月入海军第1航空学校学习。1952年毕业于后任海军航空兵飞行员、飞行中队中队长。1955年1月参加了解放一江山岛战斗。1956年3月任海军航空兵飞行大队副大队长、飞行检查副主任、副团长、团长,1979年1月任东海舰队航空兵司令部军训处处长,1983年8月任海军航空兵师长,1985年毕业于军事学院。1985年8月—1995年2月任海军航空兵部副司令员。1988年9月被授予海军少将军衔。1995年2月退役。荣获中国人民解放军胜利功勋荣誉章。
50. 梁贻斌(1935—)
北京市人。1951年参加中国人民解放军,1976年加入中国共产党。1978年后勤学院军需教研室教员、副主任、主任,1986年8月—1989年11月任后勤学院院务部部长,1989年11月—1991年11月任后勤学院副院长,1991年11月—1995年7月任总后勤部军需部部长。1988年9月被授予少将军衔。
51. 康 非(1957.08—)
北京市海淀区人。1976年2月参加中国人民解放军,1978年5月加入中国共产党。历任海军508护卫舰副政治委员,导弹驱逐舰政治委员,海军东海舰队驱逐舰第三支队政治委员。2008年任海军大连舰艇学院政治委员。2010年7月晋升为海军少将军衔。是中共十七大代表。
52. 彭津生(1949—)
北京市人。广州舰艇学院训练部部长、副院长。海军兵种指挥学院副院长。海军少将军衔。
53. 程云刚(?—)
北京市人。1968年2月参加中国人民解放军。在北海舰队直属队警卫连战士。海军某工程指挥部(91003部队)政治委员,2008年任海军后勤部副部长。海军少将军衔。
54. 董连山(?—)
北京市人。1979年9月参加中国人民解放军。国防大学战役教研部副主任。2010年7月晋升为少将军衔。
55. 靳庆丰(1931.09—)
北京市人。1946年3月参加八路军。1946年3月入晋察冀军区电训队七期学习电台报务,1946年10月毕业后分配到晋察冀社会部电台从事与北平、天津等地敌占区地下电台的联络工作,先后任见习员、报务员。1949年2月北平解放后进入北平,任中央军委公安部电讯大队报务主任。1950年调入军委通信部通信总站,先后担任报务主任、组长、领班、电报站主任、报话站主任。1957年进入军事电讯工程学院无线系583班学习,1964年毕业后任国防科委55研究所技术科科长,1972年任国防科委十九研究院 331卫星通信分系统办公室主任。1979年任总参谋部通信部科技部任技术处处长、无线处处长。1980年任总参谋部通信部62研究所所长。1984年任总参谋部通信部副部长,1985年任总参谋部电子对抗部(四部)部长。1988年9月被授予少将军衔。
(碧海风云2009-6-25补充)
56. 谭恩晋(1930.11—)
北京市人。1986年6月—1988年8月任国防大学马克思列宁主义理论教研室副主任,1988年8月—1990年4月任国防大学副教育长。1988年9月被授予少将军衔。是第八、九届全国政协委员。
有争议:
刘宝生(1964—)
北京市延庆县永安镇人。1979年考入北京市第二十六中学。1981年考入清华大学自动化系,1986年毕业,参加中国人民解放军,分配到空军第三研究所2006年获自动化系博士学位。空军装备研究院通信导航与指挥自动化研究所(第三研究所)副所长兼总工程师。先后主持研制了组合导航轰炸系统等多项重大科研课题18项,14项获奖,其中,国家科技进步二等奖1项,军队科技进步一、二等奖4项,是空军领航轰炸专业最年轻的专家和学科带头人。先后获中国科协“求是”奖和空军科技工作重大贡献奖,被评为国家有突出贡献的中青年专家、空军刻苦钻研科技知识的优秀青年标兵、首届“空军十大杰出青年”,入选国家“百千万人才工程”第一、二层次,被确定为空军高层次科技人才、空军级专家、空军院士培养对象,荣立一等功、二等功各1次,三等功2次。2003年当选为第十届全国人大代表,第四届“全军十大学习成才标兵”。2007年7月晋升为专业技术少将军衔。(一说文职)
李光祥(1938.12—)
北京市人。1952年5月加入中国新民主主义青年团。1954年参加中国人民解放军。1956年5月加入中国共产党。参加过炮击金门等战斗。历任某部宣传处处长、组织处处长。1980年时任陆军团政治委员,海洋守备区政治部主任,外长山守备师政委。1985年8月任旅大警备区政治部主任。1992年4月任旅大警备区副政治委员。1993年入国防大学进行为期一年的脱产学习。1995年6月-1996年7月任第64集团军副政治委员。1996年退休。担任大连市关心下一代工作委员会副主任、沙河口区老战士报告团团长,曾多次获辽宁省和全国“关心下一代工作先进个人”光荣称号。沙河口区校外总辅导员同时被省内外65所大中小学聘为校外辅导员、名誉校长,还担任大连理工大学人文学院的教育顾问和兼职教授。1988年9月被授予少将军衔。(一说祖籍山东省肥城市人)
范 明(1954—)
北京市人。1980年毕业于北京第二医学院医疗系并于同年考入军事医学科学院攻读神经生物学专业研究生。在1983年和1988年获得硕士博士学位。毕业后任军事医学科学院基础所实习研究员、助理研究员、副研究员,1993年任军事医学科学院基础所神经生物学研究室主任,中国生理学会常务理事,应用生理专业委员会副主任,中国神经科学会分子组织工作委员会主任,北京神经科学会副理事长,解放军医学科技委员会委员。1999年任中国生理学会理事长,军事医学科学院基础医学研究所所长,973首席科学家,研究员、博士生导师。曾于1992年和1995年赴比利时布鲁塞尔自由大学和美国NIH短期访问。少将军衔。(一说大校)
贾晓炜(1953.04—)
北京市人。桂林电子科技大学工业工程专业硕士。国防大学战役指挥专业毕业。1969年2月参加中国人民解放军。历任班长、排长、参谋、营长、,1979年参加了对越自卫还击战任团参谋长,副团长、团长、旅长、副师长、第164摩步师师长,第41集团军(75100部队)参谋长、副军长,2002年11月任第41集团军军长。2009年12月任广州军区参谋长。2000年7月晋升为少将军衔。是第十届全国人大代表。(一说山东益都人)