巨魔dota:抗日战争时期的军区-晋察冀军区-1.晋察冀军区
抗日战争时期的军区-晋察冀军区-1.晋察冀军区
中国人民解放军历 1938年2月10日,晋察冀军区以第1支队第3大队(原第3团)为基础组建第6支队(又称邓华支队)。5月,组建回民干部教导总队(后改称回民支队)。5月4日,八路军总部命令,人民自卫军与河北游击军合并,组建八路军第3纵队,同时,成立冀中军区,由八路军第3纵队兼,归晋察冀军区建制,吕正操任司令员,盂庆山任副司令员。17日,第120师雁北(宋时轮)支队与晋察冀军区第6(邓华)支队合并,组建八路军第4纵队,归晋察冀军区建制,宋时轮任司令员,邓华任政治委员。6月,第4纵队主力由平西取道平北挺进冀东。7月,配合中共冀热边特委发动和领导了冀东20余县及开滦煤矿20万人的暴动,并组成约10万人的冀东抗日武装。同月,河北游击军游击第1师改编为独立第1旅。8月,下旬反正的伪警防队改编为晋察冀军区游击军。10月,冀东抗日武装5万人随第4纵队主力在向平西转移途中受挫,剩下的数千人一步到达平西,一部返回冀东,与第4纵队留下的部队一起坚持冀东地区的抗日斗争。11月25日,中共中央决定,以八路军第4纵队为基础组建冀热察挺进军。是年,晋察冀军区部队多次发动对平汉、平绥、同蒲、正太、平津铁路的破击作战,先后挫败了日军对冀中区的春季“扫荡”和和对晋察冀边区的秋季“围攻”以及对冀中区的连续五次“围攻”,沉重地打击了日伪军。 1939年2月7日,中央军委决定以第4纵队和冀东抗日联军为基础组建冀热察挺进军,辖第11、第12、第13支队,归晋察冀军区指挥。同时,撤消第4纵队番号。2月中旬,八路军第120师主力抵达冀中后,成立八路军冀中指挥部(至9月第120师返回晋西北后撤销),八路军第3纵队归其指挥。2月19日,军区教导团组建,独立第1旅缩编为军区特务团。同时,抗大第2分校调归晋察冀军区领导,军区军政干部学校并入该校。以3月开始,至年底,晋察冀军区共编成31个正规团,其中,北岳区12个团、冀热察挺进军5个团、冀中区14个团。整编后,晋察冀军区由聂荣臻任司令员兼政治委员,聂鹤亭任参谋长,舒同任政治部主任。下辖:第1军分区,杨成武任司令员兼政治委员(辖第1<辖第1、第3团>、第5<辖第25、第36团>支队和独立团第1、第2支队);第2军分区,郭天民任司令员,赵尔陆任政治委员(辖第4、第19团);第3军分区,陈漫远任司令员,王平任政治委员(辖第2、第20团和游击第1、第2支队);第4军分区,熊伯涛任司令员,刘道生任政治委员(辖第5团和平井获游击支队);第3纵队兼冀中军区,吕正操任命司令员程子华任政治委员(辖第7支队)、警备旅兼第1军分区、第8支队兼第2军分区、第9支队兼第3军分区、第10支队兼第4军分区、第6支队兼第5军分区);冀热察挺进军,萧克任司令员(辖第6、第7、第9、第10、第12团)。同时撤消第2、第3、第4支队番号。同年12月,回民干部教导总队扩编为回民支队(1940年1月30日,该支队编入南下支队)。是年,晋察冀军区先后参加了大龙华、雁宿崖、黄土岭等战斗和1939年冬季反“扫荡”及反顽作战。 1940年1月30日,晋察冀军区根据中共中央和八路军总部命令,抽调第3纵队兼冀中军区第7支队(第1军分区)指挥机关和第16、第21、第22、第24团组成南下支队,开赴济南地区,配合冀鲁豫军区讨伐国民党顽军石友三部;抽调冀中军区警备旅与北岳区的第1、第5团组成南下支队,开赴晋东南,配合八路军第129师讨伐顽军朱怀冰部。2月10日,晋察冀军区命令,将军区卫生学校改称白求恩卫生学校,校附属医院改称白求恩国际和平医院。3月8日,中央军委批复,成立晋察冀军区第5军分区。9月,军区骑兵营与第1、第3军分区骑兵营合编为骑兵团,后改称骑兵第1团(1942年2月划归第3军分区建制)。5月,南下支队和南进支队完成反顽任务后,除第7支队(第1军分区)指挥机关和第16、第21团拨归冀鲁豫军区外,其余部队归还建制,番号撤销。6月,晋察冀军区决定,将冀中军区第1至第5军分区按顺序改为第6至第10军分区。7月,冀东军分区成立,李运昌任司令员,李楚离任政治委员,辖第12、第13团。10月9日,将晋察冀军区游击军划归第3军分区建制。12月,成立平北军分区,程世才任司令员,段苏权任政治委员,辖第10团和挺进支队。至此,晋察冀军区辖冀中军区、冀热察挺进军,共12个军分区,37各个团、20余个游击支(总)队。是年,晋察冀军区先后参加了春季反“扫荡”。 1941年4月26日,晋察冀军区决定,第5军分区余地1军分区合并,撤销第5军分区番号。7月7日,八路军总部命令,南进支队机关及第16、第21团划归八路军第2纵队兼冀鲁豫军区建制。是年,晋察冀军区先后参加了北岳反敌分割封锁、冀中反“蚕食”、平北反“扫荡”、冀中反敌大“扫荡”和北岳、平西1941年秋季反“扫荡”。 1942年1月20日,中央军委指示精兵简政。据此,晋察冀军区于2月撤销冀热察挺进军。同时,在平西地区成立第11军分区,并将原平北、冀东军分区分别改称为第12、第12军分区,归晋察冀军区建制。1942年秋,回民支队转移到冀鲁豫军区,归该军区第3军分区指挥。10月,军区教导团并入抗大第2分校。11月,雁北指挥部成立,归晋察冀军区建制。此年晋察冀军区先后参加了冀东1942年春季反“扫荡”、冀中反日军“五一”大“扫荡”、平辈1942年夏季攻势等作战。 1943年1月,雁北指挥部改称晋察冀军区第5军分区。1月12日,冀中军区警备旅调归八路军第129师建制。2月,根据中央军委决定,抗日军政大学第2分校并入抗大总校同月,撤销第12军分区,将所辖部队整编为平北支队,归第11军分区建制。8月25日,八路军第3纵队兼冀中军区6个团奉命调往晋西北,第3纵队兼冀中军区机关与晋察冀军区机关合并,第3纵队兼冀中军区番号撤销,所辖第6至第10军分区改归晋察冀军区直辖。此时,晋察冀军区由聂荣臻任司令员兼政治委员,萧克代司令员,程子华代政治委员,刘澜涛任副政治委员,唐延杰任参谋长,舒同任政治部主任。下辖:第1军分区,杨成武任司令员兼政治委员(辖第1、第3、第20、第25团及第1、第2、第3区队);第2军分区,郭天民任司令员,赵尔陆任政治委员(辖第4、第19、第24团及第4、第5区队);第3军分区,黄永胜任司令员,王平任政治委员辖第2、第42团和骑兵团及第6、第7区队);第4军分区,邓华任司令员兼政治委员(辖第5、第30、第35、第36团及第8、第9区队);第5军分区,韩伟任司令员,罗元发任政治委员(辖第6团及第10、第11区队);第6军分区,王先臣任司令员,张逢时任政治委员(辖第31、第44区队);第7军分区,于权坤任司令员,张达任政治委员(辖第32、第36、第45区队);第8军分区,李拂畏任司令员,金城任政治委员(辖第33、第37、第41区队);第9军分区,王凤斋任司令员,刘光裕任政治委员(辖第34区队);第10军分区,刘秉彦任司令员,旷伏兆任政治委员(辖第35、第43区队);第11军分区,陈正湘任司令员,刘道生任政治委员(辖第7、第9团及第12区队);第13军分区,李运昌任司令员,李楚离任司令员(辖第11、第12、第13团及第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7区队)。是年,晋察冀军区先后参加了反敌对北岳的“辗转扫荡”、北岳秋季反“扫荡”。与此同时,军区部队还在平原地区开展地道战、地雷战、麻雀战;在山岳地区,利用有利地形开展冷枪运动和地雷战;在水域,采用水上游击战;在铁路和公路干线,开展破击战,到处打击日伪军。 1944年1月7日,晋察冀军区根据中共中央书记处的指示,抽调第1、第5、第9、第34团和独立团、骑兵团等6个团组成晋察冀机动旅,黄永胜任旅长,邓华任政治委员。3月,该旅奉命开赴陕甘宁边区(8月9日,改称陕甘宁晋绥联防军教导第2旅)。7月28日,为适应斗争形势和恢复发展部队的需要,中共中央决定,成立冀晋、冀中、冀察、冀热辽4个二级军区。9月,21日,晋察冀军区下达组建冀晋、冀察、冀热辽军区的命令,同时,成立第12、第14、第15、第16、第17第18军分区。10月,冀晋、冀中、冀察军区正式成立,其中,冀晋军区,赵尔陆任司令员,王平任政治委员(辖第2、第3、第4、第5军分区);冀中军区,,杨成武任司令员,林铁任政治委员(辖第6、第7、第8、第9、第10军分区);冀察军区,郭天民任司令员,刘道生任政治委员(辖第1、第11、第12、第13军分区)。12月,冀热辽军区以第14、第15、第16、第17、第18军分区为基础组成,李运昌任司令员兼政治委员。是年,晋察冀军区开始攻势作战,先后发动了1944年春夏季攻势和秋冬季攻势。1945年,晋察冀军区先后发动了春季攻势和夏季攻势作战,共歼日伪军2.8万余人,收复县城15座。8月,为适应战略反攻的需要,晋察冀军区决定,将军区38个小团扩编为大团,将8个地区队、65个县游击队、39个县大队改编为62个团。接着向日伪军展开全面大反攻(包括冀热辽军区向东北地区进军,协同苏联红军和东北抗日联军作战)。经过3个多月的作战,共歼灭日伪军7万余人,解放了张家口、承德、秦皇岛、山海关、集宁、丰镇、绥中、锦州等城市70余座,收复热河、察哈尔两省全部,河北省大部及辽宁、山西、绥远省部分地区。解放战争时期,该军区的沿革见中国人民解放军晋察冀军区。 晋察冀军区初建时主要编制序列表(1937年11月) 晋察冀军区--司令员兼政治委员:聂荣臻元帅 晋察冀军区--参谋长:唐延杰中将 第1军分区(由独立第1师兼)--司令员:杨成武上将(兼) 第2军分区--司令员兼政治委员:赵尔陆上将 第3军分区--司令员:陈漫远 第4军分区--司令员:周建屛(烈士) 独立第1师--师长:杨成武上将 人民自卫军--司令员:吕正操上将 军区干部学校--校长:孙毅中将