锦州到义县火车时刻表:历任国家主要领导人名单
来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/10/05 12:36:12
2011-01-16 09:45:00| 分类:伟人话题 | 标签:全国人民代表大会 主席 第一次 会议 秘书长 |字号大中小
历任全国人大常委会主要领导人名单
第一届全国人大常委会
(1954年9月—1959年4月)
委员长 刘少奇
副委员长
宋庆龄(女) 林伯渠 李济深 张 澜 罗荣桓 沈钧儒 郭沫若
黄炎培 彭 真 李维汉 陈叔通 达赖喇嘛·丹增嘉措 赛福鼎
秘书长 彭 真(兼)
后补选
副委员长 程 潜(1958年2月11日)
第二届全国人大常委会
(1959年4月—1964年12月)
委员长 朱 德
副委员长
林伯渠 李济深 罗荣桓 沈钧儒 郭沫若 黄炎培 彭 真
李维汉 陈叔通 达赖喇嘛·丹增嘉措 赛福鼎 程 潜
班禅额尔德尼·却吉坚赞 何香凝(女) 刘伯承 林 枫
秘书长 彭 真(兼)
第三届全国人大常委会
(1965年1月—1975年1月)
委员长 朱 德
副委员长
彭 真 刘伯承 李井泉 康 生 郭沫若 何香凝( 女)
黄炎培 陈叔通 李雪峰 徐向前 杨明轩 程 潜 赛福鼎
林 枫 刘宁一 张治中 阿沛·阿旺晋美 周建人
秘书长 刘宁一(兼)
第四届全国人大常委会
(1975年1月—1978年2月)
委员长 朱 德
副委员长
董必武 宋庆龄(女) 康 生 刘伯承 吴 德 韦国清
赛福鼎 郭沫若 徐向前 聂荣臻 陈 云 谭震林
李井泉 张鼎丞 蔡 畅(女) 乌兰夫 阿沛·阿旺晋美
周建人 许德珩 胡厥文 李素文(女) 姚连蔚
秘书长 姬鹏飞
后补选
副委员长 邓颖超(1976年12月2日)
第五届全国人大常委会
(1978年2月—1983年6月)
委员长 叶剑英
副委员长
宋庆龄(女) 聂荣臻 刘伯承 乌兰夫 吴 德 韦国清
陈 云 郭沫若 谭震林 李井泉 张鼎丞 蔡 畅(女)
邓颖超(女) 赛福鼎 廖承志 姬鹏飞 阿沛·阿旺晋美
周建人 许 德珩 胡厥文
秘书长 姬鹏飞(兼)
后补选
副委员长
彭 真 肖劲光 朱蕴山 史 良(女)(1979年7月1日)
副委员长
彭 冲 习仲勋 粟 裕 杨尚昆
班禅额尔德尼·确吉坚赞(1980年9月10日)
副委员长 朱学范(1981年12月13日)
辞去
副委员长 吴 德(1980年4月16日)
副委员长
聂荣臻 刘伯承 张鼎丞 蔡 畅(女) 周建人(1980年9月10日)
后补选
代秘书长 彭 真(兼)(1979年11月19日)
秘书长 杨尚昆(兼)(1980年9月10日)
第六届全国人大常委会
(1983年6月—1988年3月)
委员长 彭 真
副委员长
陈丕显 韦国清 耿 飚 胡厥文 许德珩 彭 冲 王任重
史 良( 女) 朱学范 阿沛·阿旺晋美
班禅额尔德尼·确吉坚赞 赛福鼎 周谷城 严济慈 胡愈之
荣毅仁 叶 飞 廖汉生 韩先楚 黄 华
秘书长 王汉斌
后补选
副委员长 楚图南(1986年4月12日)
第七届全国人大常委会
(1988年3月—1993年3月)
委员长 万 里
副委员长
习仲勋 乌兰夫 彭 冲 韦国清 朱学范 阿 沛·阿旺晋美
班禅额尔德尼·确吉坚赞 赛福鼎·艾则孜 周谷城 严济慈
荣毅仁 叶 飞 廖汉生 倪志福 陈慕华(女) 费孝通
孙起孟 雷洁琼(女) 王汉斌
秘书长 彭 冲(兼)
第八届全国人大常委会
(1993年3月—1998年2月)
委员长 乔 石
副委员长
田纪云 王汉斌 倪志福 陈慕华(女) 费孝通 孙起孟
雷洁琼(女) 秦基伟 李锡铭 王丙乾 帕巴拉·格列朗杰
王光英 程思远 卢嘉锡 布 赫 铁木尔·达瓦买提
甘 苦 李沛瑶 吴阶平
秘书长 曹 志
第九届全国人大常委会
(1998年3月—2003年3月)
委员长 李 鹏
副委员长
田纪云、谢非、姜春云、邹家华、帕巴拉·格列朗杰(藏族)、
王光英、程思远、布赫(蒙古族)、 铁木尔·达瓦买提(维吾尔族)、
吴阶平、彭珮云(女)、何鲁丽(女)、周光召、成克杰(壮族)、
曹志、丁石孙、成思危、许嘉璐、蒋正华
秘书长 何椿霖
逝世
副委员长 谢非(1999年10月27日逝世)
罢免
副委员长 成克杰(2000年4月25日第九届全国人民代表大会常务委员会公告)
第十届全国人大常委会
(2003年3月—2008年3月)
委员长 吴邦国
副委员长
王兆国、李铁映、司马义·艾买提、何鲁丽、丁石孙、成思危、许嘉璐、
蒋正华、顾秀莲、热地、盛华仁、路甬祥、乌云其木格、韩启德、傅铁山
秘书长 盛华仁
第十一届全国人大常委会
(2008年3月— )
委员长 吴邦国
副委员长
王兆国、路甬祥、乌云其木格、韩启德、华建敏
陈至立、周铁农、李建国、司马义·铁力瓦尔地
蒋树声、陈昌智、严隽琪、桑国卫
秘书长 李建国
历任中华人民共和国主席、副主席
中央人民政府委员会
主 席 毛泽东
副主席
朱 德 刘少奇 宋庆龄 李济深 张 澜 高 岗
(1949年9月30日中国人民政治协商会议第一届全体会议选举产生)
中华人民共和国主席、副主席
1954年9月―1959年4月
主 席 毛泽东
副主席 朱 德
(1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议选举产生)
1959年4月―1965年1月
主 席 刘少奇
副主席 宋庆龄(女) 董必武
(1959年4月27日第二届全国人民代表大会第一次会议选举产生)
1965年1月―1966年
主 席 刘少奇
副主席 宋庆龄(女) 董必武
(1965年1月3日第三届全国人民代表大会第一次会议选举产生)
1981年5月
名誉主席 宋庆龄(女)
(1981年5月16日第五届全国人大常委会第十八次会议决定)
1983年6月―1988年4月
主 席 李先念
副主席 乌兰夫
(1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议选出)
1988年4月―1993年3月
主 席 杨尚昆
副主席 王 震
(1988年4月8日第七届全国人大第一次会议选出)
1993年3月―1998年3月
主 席 江泽民
副主席 荣毅仁
(1993年3月27日第八届全国人大第一次会议选出)
1998年3月―2003年3月
主 席 江泽民
副主席 胡锦涛
(1998年3月16日第九届全国人大第一次会议选出)
2003年3月―2008年3月
主 席 胡锦涛
副主席 曾庆红
(2003年3月15日第十届全国人大第一次会议选出)
2008年3月―
主 席 胡锦涛
副主席 习近平
(2008年3月15日第十一届全国人大第一次会议选出)
历任国务院主要领导人名单
政务院总理、副总理、政务委员、秘书长名单
(1949—1954年)
总 理 周恩来
(1949年10月1日中央人民政府委员会第一次会议任命)
副总理
董必武 陈 云 郭沫若 黄炎培
(1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命)
政务委员
谭平山 谢觉哉 罗瑞卿 薄一波 曾 山 滕代远 章伯钧
李立三 马叙伦 陈劭先 王昆仑 罗隆基 章乃器 邵力子 黄绍竑
(1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命)
秘书长 李维汉
(1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命)
后任命
副总理 邓小平
(1952年8月7日中央人民政府委员会第十七次会议通过任命)
政务委员 李富春
(1950年4月11日中央人民政府委员会第六次会议通过任命)
秘书长 习仲勋
(1953年9月18日中央人民政府委员会第二十八次会议通过任命,同时免去李维 汉秘书长职务)
国务院总理、副总理、国务委员、秘书长名单
1954年9月—1959年4月
总 理 周恩来
(1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 提名通过决定。同日,毛泽东主席任命)
副总理
陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙
陈 毅 乌兰夫 李富春 李先念
(1954年9月28日第一届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提名通 过。9月29日毛泽东主席任命)
秘书长 习仲勋
(1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议通过任命)
1959年4月—1965年1月
总 理 周恩来
(1959年4月27日第二届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 的提名决定)
副总理
陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙 陈 毅 乌兰夫
李富春 李先念 聂荣臻 薄一波 谭震林 陆定一 罗瑞卿 习仲勋
(1959年4月28日第二届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提名通过 ,中华人民共和国主席任命)
秘书长 习仲勋(兼)
(1959年4月28日第二届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提 名通过,中华人民共和国主席任命)
1965年1月—1975年1月
总 理 周恩来
(1965年1月3日第三届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席的提名决定)
副总理
林 彪 陈 云 邓小平 贺 龙 陈 毅 柯庆施 乌兰夫 李富春
李先念 谭震林 聂荣臻 薄一波 陆定一 罗瑞卿 陶 铸 谢富治
(1965年1月4日第三届全国人民代表大会第一次会议通过任命)
秘书长 周荣鑫
(1965年1月4日第三届全国人民代表大会第一次会议通过任命)
1975年1月—1978年3月
总 理 周恩来
(1975年1月17日第四届全国人民代表大会第一次会议决定。1976年1月8 日周恩来总理逝世)
副总理
邓小平 张春桥 李先念 陈锡联 纪登奎 华国锋 陈永贵
吴桂贤(女 ) 王 震 余秋里 谷 牧 孙 健
(1975年1月17日第四届全国人民代表大会第一次会议决定任命)
后任命
总 理 华国锋
(1976年2月2日中共中央决定任命华国锋为代总理。1976年4月7日中共中央政治局通过决议任命华国锋为总理)
1978年3月—1983年6月
总 理 华国锋
(1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议根据中国共产党中央委员会 的 提议通过决定。1980年9月10日全国人民代表大会第三次会议接受华国锋辞去总理职务的请求)
副总理
邓小平 李先念 徐向前 纪登奎 余秋里 陈锡联 耿 飚 陈永贵
方 毅 王 震 谷 牧 康世恩 陈慕华(女)
(1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议决定任命)
秘书长 姬鹏飞
(1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议决定任命。1981年3月 6日第五届全国人大常委会第十七次会议决定免去)
后任命
总 理 赵紫阳
(1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议决定任命)
副总理 王任重
(1978年12月26日第五届全国人民代表大会常委会第五次会议通过任命)
副总理 陈 云 薄一波 姚依林
(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议决定任命)
副总理 姬鹏飞
(1979年9月13日第五届全国人民代表大会常务委会第十一次会议决定任命)
副总理 赵紫阳 万 里
(1980年4月16日第五届全国人民代表大会常委会第十四次会议决定任命)
副总理 杨静仁 张爱萍 黄 华
(1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议决定任命)
副总理 万 里 姚依林
(1982年5月4日第五届人民代表大会常委会第二十三次会议决议,万里、姚依林 继任国务院副总理)
国务委员
余秋里 耿 飚 方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华(女)
薄一波 姬鹏 飞 黄 华 张劲夫
(1982年5月4日第五届全国人民代表大会常委会第二十三次会议决定任命。同时,免去余秋里、耿飚、方毅、谷牧、康世恩、陈慕华(女)、薄一波、姬鹏飞、杨静仁、张爱 萍、黄华的国务院院副总理职务)
国务委员 张爱萍
(1982年11月19日第五届全国人民代表大会常委会第二十五次会议决定任命)
国务院顾问
钱之光 刘澜波 李 强 曾 生
(1981年3月6日第五届全国人民代表大会常委会第十七次会议决定任命)
秘书长 金 明
(1979年6月12日第五届全国人大常委会第八次会议决定任命)
秘书长 杜星垣
(1981年3月6日第五届全国人民代表大会常委会第十七次会议决定任命)
秘书长 杜星垣
(1982年5月4日第五届全国人民代表大会常委会第二十三次会议决定杜星垣继任 国务院秘书长)
1983年6月—1988年4月
总 理 赵紫阳
(1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 的提名通过决定)
副总理
万 里 姚依林 李 鹏 田纪云
(1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议通过决定)
秘书长 田纪云(兼)
(1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议通过决定)
后任命
代总理 李 鹏
(1987年11月24日第六届全国人大常委会第二十三次会议通过决定)
副总理 乔 石
(1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议决定任命)
国务委员
方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华(女) 姬鹏飞 张劲夫 张爱萍
吴学谦 王丙乾 宋 平
国务委员 宋 健
(1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议决定任命)
秘书长 陈俊生
(1985年11月22日第六届全国人大常委会第十三次会议通过任命)
1988年4月—1993年3月
总 理 李 鹏
(1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议根据杨尚昆主席的提名通 过任命)
副总理 姚依林 田纪云 吴学谦
(1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议通过决定)
国务委员
李铁映 秦基伟 王丙乾 宋 健 王 芳 邹家华 李贵鲜 陈希同 陈俊生
(1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议通过决定)
秘书长 陈俊生(兼)
(1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议决定)
后任命
副总理 邹家华 朱镕基
(1991年4月9日第七届全国人民代表大会第五次会议决定任命)
副总理 钱其琛
(1991年4月9日第七届全国人民代表大会第五次会议决定任命)
秘书长 罗 干
(1988年12月29日第七届全国人大常委会第五次会议决定任命)
1993年3月—1998年3月
总 理 李 鹏
(1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议根据江泽民主席的提名通 过任命)
副总理
朱镕基 邹家华 钱其琛 李岚清
(1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命)
国务委员
李铁映 迟浩田 宋 健 李贵鲜 陈俊生 司马义·艾买提(维吾尔族)
彭珮云(女) 罗 干
(1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命)
秘书长 罗 干(兼)
(1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命)
后任命
副总理 吴邦国 姜春云
(1995年3月18日第八届全国人民代表大会第五次会议决定任命)
1998年3月—2003年3月
总 理 朱镕基
(1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议根据江泽民主席的提名通过任命)
副总理
李岚清 钱其琛 吴邦国 温家宝
(1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
国务委员
迟浩田 罗干 吴仪(女) 司马义·艾买提(维吾尔族) 王忠禹
(1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
秘书长
王忠禹(兼)
(1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
2003年3月—2008年3月
总 理 温家宝
(2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议根据胡锦涛主席的提名通过任命)
副总理
黄菊 吴仪(女) 曾培炎 回良玉
(2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
国务委员
周永康 曹刚川 唐家璇 华建敏 陈至立(女)
(2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
秘书长
华建敏(兼)
(2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
2008年3月—
总 理 温家宝
(2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议根据胡锦涛主席的提名通过任命)
副总理
李克强 回良玉 张德江 王岐山
(2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
国务委员
刘延东(女) 梁光烈 马凯 孟建柱 戴秉国
(2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
秘书长
马凯(兼)
(2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
历任政协全国委员会主要负责人名单
政协第一届全国委员会
(1949年9月30日—1954年12月)
主 席 毛泽东
副主席
周恩来 李济深 沈钧儒 郭沫若 陈叔通
秘书长 李维汉
政协第二届全国委员会
(1954年12月—1959年4月)
名誉主席 毛泽东
主 席 周恩来
副主席
宋庆龄 董必武 李济深 张 澜 郭沫若 彭 真 沈钧儒
黄炎培 何香凝 李维汉 李四光 陈叔通 章伯钧 陈嘉庚
班禅额尔德尼·确吉坚赞 包尔汉
秘书长 邢西萍
后停止
副主席 章伯钧(1958年3月10日)
政协第三届全国委员会
(1959年4月—1964年12月)
名誉主席 毛泽东
主 席 周恩来
副主席
彭 真 李济深 郭沫若 沈钧儒 黄炎培 李维汉 李四光
陈叔通 陈嘉庚 包尔汉 陈 毅 康 生
帕巴拉·格列朗杰 阿沛·阿旺晋美
秘书长 徐 冰
后推定
常务副主席
康 生 李维汉 陈叔通 包尔汉(1959年5月12日)
后补选
副主席 何香凝(1960年4月11日)
政协第四届全国委员会
(1964年12月—1978年2月)
名誉主席 毛泽东
主 席 周恩来
副主席(22人)
彭 真 陈 毅 叶剑英 黄炎培 陈叔通 刘澜涛 宋任穷 徐 冰
高崇民 蔡廷锴 韦国清 邓子恢 李四光 傅作义 滕代远 谢觉哉
沈雁冰 李烛尘 帕巴拉·格列朗杰 许德珩 李德全 马叙伦
秘书长 平杰三
后补选
常务副主席 徐 冰 陈叔通 高崇民(1965年3月18日)
政协第五届全国委员会
(1978年2月—1983年6月)
主 席 邓小平
副主席
乌兰夫 韦国清 彭 冲 赵紫阳 郭沫若 宋任穷 沈雁冰 许德珩
欧阳钦 史 良(女) 朱蕴山 康克清(女) 季 方 王首道 杨静仁
张 冲 帕巴拉·格列朗杰 周建人 庄希泉 胡子昂 荣毅仁 童第周
秘书长 齐燕铭
后增选
副主席
刘澜涛 陆定一 李维汉 胡愈之 王昆仑 班禅额尔德尼·确吉坚赞
(1979年7月2日)
副主席
何长工 肖 克 程子华 杨秀峰 沙千里 包尔汉 周培源 钱昌照
(1 980年9月12日)
副主席
刘 斐 董其武(1981年12月14日)
秘书长 刘澜涛(兼)(1979年7月2日)
政协第六届全国委员会
(1983年6月—1988年3月)
主 席 邓颖超(女)
副主席
杨静仁 刘澜涛 陆定一 程子华 康克清(女) 季 方 庄希泉
帕巴拉·格列朗杰 胡子昂 王昆仑 钱昌照 董其武 陶峙岳 周叔弢
杨成武 肖 华 陈再道 吕正操 周建人 周培源 包尔汉 缪云台
王光英 邓兆祥 费孝通 赵朴初
叶圣陶 屈 武 巴 金
秘书长 彭友今
后增选
副主席 马文瑞 茅以升
刘靖基(1984年5月26日)
副主席 王恩茂 钱学森
雷洁琼(女)(1986年4月11日)
副主席 汪 锋 钱伟长(1987年4月8日)
后增补
副主席 华罗庚(1985年3月19日)
后改选
秘书长 周绍铮(1986年4月11日)
政协第七届全国委员会
(1988年3月—1993年3月)
主 席 李先念
副主席
王任重 阎明复 方 毅 谷 牧 杨静仁 康克清(女)
帕巴拉·格列朗杰 胡子 昂 钱昌照 周培源 缪云台 王光英
邓兆祥 赵朴初 屈 武 巴 金 马文瑞 刘靖基 王恩茂
钱学森 钱伟长 胡 绳 孙晓村 程思远 卢嘉锡 钱正英(女)
苏步青 司马 义·艾买提
秘书长 周绍铮
后增选
副主席 侯镜如 丁光训(1989年3月27日)
副主席 叶选平(1991年4月4日)
后补选
副主席 洪学智(1990年3月29日)
后补选
秘书长 宋德敏(1991年4月4日)
政协第八届全国委员会
(1993年3月—1998年3月)
主 席 李瑞环
副主席(25人)
叶选平 吴学谦 杨汝岱 王兆国 阿沛·阿旺晋美 赛福鼎·艾则孜
洪学智 杨静仁 周培源 邓兆祥 赵朴初 巴 金 刘靖基
钱学森 钱伟 长 胡 绳 钱正英(女) 苏步青 侯 镜如
丁光训 董寅初 孙孚凌 安子介 霍英东 马万祺
秘书长 宋德敏
后增选
副主席 朱光亚 万国权(1994年3月19日)
副主席 何鲁丽(女)(1996年3月13日)
秘书长 朱 训(1994年3月19日)
政协第九届全国委员会
(1998年3月—2003年3月)
主席 李瑞环
副主席
叶选平、杨汝岱、王兆国、阿沛·阿旺晋美(藏族)、赵朴初、
巴金、钱伟长、卢嘉锡、任建新、宋健、李贵鲜、陈俊生、
张思卿、钱正英(女)、丁光训、孙孚凌、安子介、霍英东、
马万祺、朱光亚、万国权、胡启立、陈锦华、赵南起(朝鲜族)、
毛致用、白立忱(回族)、经叔平、罗豪才、张克辉、周铁农、王文元
秘书长 郑万通
逝世
赵朴初(2000年5月21日北京)
安子介(2000年6月3日香港)
卢嘉锡(2001年6月4日福州)
陈俊生(2002年8月8日福州)
政协第十届全国委员会
(2003年3月—2008年3月)
主 席 贾庆林
副主席
王忠禹、廖晖、刘延东(女)、阿沛·阿旺晋美(藏族)、巴 金、
帕巴拉·格列朗杰(藏族)、李贵鲜、张思卿、丁光训、霍英东、
马万祺、白立忱(回族)、罗豪才、张克辉、周铁农、郝建秀(女)
陈奎元、阿不来提·阿不都热西提(维吾尔族)、徐匡迪、李兆焯(壮族)
黄孟复、王 选、张怀西、李 蒙
董建华、张梅颖(女)、张榕明(女) (2005年3月全国政协十届三次会议增选)
秘书长 郑万通
逝世
巴金(2005年10月17日上海)
王选(2006年2月13日北京)
霍英东(2006年10月28日北京)
政协第十一届全国委员会
(2008年3月—)
主 席 贾庆林
副主席
王刚、廖晖、杜青林、阿沛·阿旺晋美(藏族)
帕巴拉·格列朗杰(藏族)、马万祺、白立忱(回族)、陈奎元
阿不来提·阿不都热西提(维吾尔族)、李兆焯(壮族)
黄孟复、董建华、张梅颖(女)、张榕明(女)、钱运录
孙家正、李金华、郑万通、邓朴方、万钢、林文漪(女)
厉无畏、罗富和、陈宗兴、王志珍(女)
秘书长 钱运录
(人民网资料)
页脚
公司简介 -联系方法 -招聘信息 -客户服务 -隐私政策 -博客风格 -手机博客 -VIP博客 -
网易公司版权所有 ?1997-2011
×
信息提示
',1)">
武书连 2011大学研究生院排行榜
黄章晋 破解'艾滋病人扎针'的流言
林电锋 西游记中享艳福的四大才子
2011公益人物在行动(9):安猪
杰克·罗森:奥巴马答网易网友提问
李银河:卖淫非罪化但禁公务员嫖娼
牛刀:人民币'连续跌停'才刚刚开始
麦家:'杨澜采访我'未被播出的内容
历任全国人大常委会主要领导人名单
第一届全国人大常委会
(1954年9月—1959年4月)
委员长 刘少奇
副委员长
宋庆龄(女) 林伯渠 李济深 张 澜 罗荣桓 沈钧儒 郭沫若
黄炎培 彭 真 李维汉 陈叔通 达赖喇嘛·丹增嘉措 赛福鼎
秘书长 彭 真(兼)
后补选
副委员长 程 潜(1958年2月11日)
第二届全国人大常委会
(1959年4月—1964年12月)
委员长 朱 德
副委员长
林伯渠 李济深 罗荣桓 沈钧儒 郭沫若 黄炎培 彭 真
李维汉 陈叔通 达赖喇嘛·丹增嘉措 赛福鼎 程 潜
班禅额尔德尼·却吉坚赞 何香凝(女) 刘伯承 林 枫
秘书长 彭 真(兼)
第三届全国人大常委会
(1965年1月—1975年1月)
委员长 朱 德
副委员长
彭 真 刘伯承 李井泉 康 生 郭沫若 何香凝( 女)
黄炎培 陈叔通 李雪峰 徐向前 杨明轩 程 潜 赛福鼎
林 枫 刘宁一 张治中 阿沛·阿旺晋美 周建人
秘书长 刘宁一(兼)
第四届全国人大常委会
(1975年1月—1978年2月)
委员长 朱 德
副委员长
董必武 宋庆龄(女) 康 生 刘伯承 吴 德 韦国清
赛福鼎 郭沫若 徐向前 聂荣臻 陈 云 谭震林
李井泉 张鼎丞 蔡 畅(女) 乌兰夫 阿沛·阿旺晋美
周建人 许德珩 胡厥文 李素文(女) 姚连蔚
秘书长 姬鹏飞
后补选
副委员长 邓颖超(1976年12月2日)
第五届全国人大常委会
(1978年2月—1983年6月)
委员长 叶剑英
副委员长
宋庆龄(女) 聂荣臻 刘伯承 乌兰夫 吴 德 韦国清
陈 云 郭沫若 谭震林 李井泉 张鼎丞 蔡 畅(女)
邓颖超(女) 赛福鼎 廖承志 姬鹏飞 阿沛·阿旺晋美
周建人 许 德珩 胡厥文
秘书长 姬鹏飞(兼)
后补选
副委员长
彭 真 肖劲光 朱蕴山 史 良(女)(1979年7月1日)
副委员长
彭 冲 习仲勋 粟 裕 杨尚昆
班禅额尔德尼·确吉坚赞(1980年9月10日)
副委员长 朱学范(1981年12月13日)
辞去
副委员长 吴 德(1980年4月16日)
副委员长
聂荣臻 刘伯承 张鼎丞 蔡 畅(女) 周建人(1980年9月10日)
后补选
代秘书长 彭 真(兼)(1979年11月19日)
秘书长 杨尚昆(兼)(1980年9月10日)
第六届全国人大常委会
(1983年6月—1988年3月)
委员长 彭 真
副委员长
陈丕显 韦国清 耿 飚 胡厥文 许德珩 彭 冲 王任重
史 良( 女) 朱学范 阿沛·阿旺晋美
班禅额尔德尼·确吉坚赞 赛福鼎 周谷城 严济慈 胡愈之
荣毅仁 叶 飞 廖汉生 韩先楚 黄 华
秘书长 王汉斌
后补选
副委员长 楚图南(1986年4月12日)
第七届全国人大常委会
(1988年3月—1993年3月)
委员长 万 里
副委员长
习仲勋 乌兰夫 彭 冲 韦国清 朱学范 阿 沛·阿旺晋美
班禅额尔德尼·确吉坚赞 赛福鼎·艾则孜 周谷城 严济慈
荣毅仁 叶 飞 廖汉生 倪志福 陈慕华(女) 费孝通
孙起孟 雷洁琼(女) 王汉斌
秘书长 彭 冲(兼)
第八届全国人大常委会
(1993年3月—1998年2月)
委员长 乔 石
副委员长
田纪云 王汉斌 倪志福 陈慕华(女) 费孝通 孙起孟
雷洁琼(女) 秦基伟 李锡铭 王丙乾 帕巴拉·格列朗杰
王光英 程思远 卢嘉锡 布 赫 铁木尔·达瓦买提
甘 苦 李沛瑶 吴阶平
秘书长 曹 志
第九届全国人大常委会
(1998年3月—2003年3月)
委员长 李 鹏
副委员长
田纪云、谢非、姜春云、邹家华、帕巴拉·格列朗杰(藏族)、
王光英、程思远、布赫(蒙古族)、 铁木尔·达瓦买提(维吾尔族)、
吴阶平、彭珮云(女)、何鲁丽(女)、周光召、成克杰(壮族)、
曹志、丁石孙、成思危、许嘉璐、蒋正华
秘书长 何椿霖
逝世
副委员长 谢非(1999年10月27日逝世)
罢免
副委员长 成克杰(2000年4月25日第九届全国人民代表大会常务委员会公告)
第十届全国人大常委会
(2003年3月—2008年3月)
委员长 吴邦国
副委员长
王兆国、李铁映、司马义·艾买提、何鲁丽、丁石孙、成思危、许嘉璐、
蒋正华、顾秀莲、热地、盛华仁、路甬祥、乌云其木格、韩启德、傅铁山
秘书长 盛华仁
第十一届全国人大常委会
(2008年3月— )
委员长 吴邦国
副委员长
王兆国、路甬祥、乌云其木格、韩启德、华建敏
陈至立、周铁农、李建国、司马义·铁力瓦尔地
蒋树声、陈昌智、严隽琪、桑国卫
秘书长 李建国
历任中华人民共和国主席、副主席
中央人民政府委员会
主 席 毛泽东
副主席
朱 德 刘少奇 宋庆龄 李济深 张 澜 高 岗
(1949年9月30日中国人民政治协商会议第一届全体会议选举产生)
中华人民共和国主席、副主席
1954年9月―1959年4月
主 席 毛泽东
副主席 朱 德
(1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议选举产生)
1959年4月―1965年1月
主 席 刘少奇
副主席 宋庆龄(女) 董必武
(1959年4月27日第二届全国人民代表大会第一次会议选举产生)
1965年1月―1966年
主 席 刘少奇
副主席 宋庆龄(女) 董必武
(1965年1月3日第三届全国人民代表大会第一次会议选举产生)
1981年5月
名誉主席 宋庆龄(女)
(1981年5月16日第五届全国人大常委会第十八次会议决定)
1983年6月―1988年4月
主 席 李先念
副主席 乌兰夫
(1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议选出)
1988年4月―1993年3月
主 席 杨尚昆
副主席 王 震
(1988年4月8日第七届全国人大第一次会议选出)
1993年3月―1998年3月
主 席 江泽民
副主席 荣毅仁
(1993年3月27日第八届全国人大第一次会议选出)
1998年3月―2003年3月
主 席 江泽民
副主席 胡锦涛
(1998年3月16日第九届全国人大第一次会议选出)
2003年3月―2008年3月
主 席 胡锦涛
副主席 曾庆红
(2003年3月15日第十届全国人大第一次会议选出)
2008年3月―
主 席 胡锦涛
副主席 习近平
(2008年3月15日第十一届全国人大第一次会议选出)
历任国务院主要领导人名单
政务院总理、副总理、政务委员、秘书长名单
(1949—1954年)
总 理 周恩来
(1949年10月1日中央人民政府委员会第一次会议任命)
副总理
董必武 陈 云 郭沫若 黄炎培
(1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命)
政务委员
谭平山 谢觉哉 罗瑞卿 薄一波 曾 山 滕代远 章伯钧
李立三 马叙伦 陈劭先 王昆仑 罗隆基 章乃器 邵力子 黄绍竑
(1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命)
秘书长 李维汉
(1949年10月19日中央人民政府委员会第三次会议通过任命)
后任命
副总理 邓小平
(1952年8月7日中央人民政府委员会第十七次会议通过任命)
政务委员 李富春
(1950年4月11日中央人民政府委员会第六次会议通过任命)
秘书长 习仲勋
(1953年9月18日中央人民政府委员会第二十八次会议通过任命,同时免去李维 汉秘书长职务)
国务院总理、副总理、国务委员、秘书长名单
1954年9月—1959年4月
总 理 周恩来
(1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 提名通过决定。同日,毛泽东主席任命)
副总理
陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙
陈 毅 乌兰夫 李富春 李先念
(1954年9月28日第一届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提名通 过。9月29日毛泽东主席任命)
秘书长 习仲勋
(1954年9月27日第一届全国人民代表大会第一次会议通过任命)
1959年4月—1965年1月
总 理 周恩来
(1959年4月27日第二届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 的提名决定)
副总理
陈 云 林 彪 彭德怀 邓小平 邓子恢 贺 龙 陈 毅 乌兰夫
李富春 李先念 聂荣臻 薄一波 谭震林 陆定一 罗瑞卿 习仲勋
(1959年4月28日第二届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提名通过 ,中华人民共和国主席任命)
秘书长 习仲勋(兼)
(1959年4月28日第二届全国人民代表大会第一次会议根据周恩来总理的提 名通过,中华人民共和国主席任命)
1965年1月—1975年1月
总 理 周恩来
(1965年1月3日第三届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席的提名决定)
副总理
林 彪 陈 云 邓小平 贺 龙 陈 毅 柯庆施 乌兰夫 李富春
李先念 谭震林 聂荣臻 薄一波 陆定一 罗瑞卿 陶 铸 谢富治
(1965年1月4日第三届全国人民代表大会第一次会议通过任命)
秘书长 周荣鑫
(1965年1月4日第三届全国人民代表大会第一次会议通过任命)
1975年1月—1978年3月
总 理 周恩来
(1975年1月17日第四届全国人民代表大会第一次会议决定。1976年1月8 日周恩来总理逝世)
副总理
邓小平 张春桥 李先念 陈锡联 纪登奎 华国锋 陈永贵
吴桂贤(女 ) 王 震 余秋里 谷 牧 孙 健
(1975年1月17日第四届全国人民代表大会第一次会议决定任命)
后任命
总 理 华国锋
(1976年2月2日中共中央决定任命华国锋为代总理。1976年4月7日中共中央政治局通过决议任命华国锋为总理)
1978年3月—1983年6月
总 理 华国锋
(1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议根据中国共产党中央委员会 的 提议通过决定。1980年9月10日全国人民代表大会第三次会议接受华国锋辞去总理职务的请求)
副总理
邓小平 李先念 徐向前 纪登奎 余秋里 陈锡联 耿 飚 陈永贵
方 毅 王 震 谷 牧 康世恩 陈慕华(女)
(1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议决定任命)
秘书长 姬鹏飞
(1978年3月5日第五届全国人民代表大会第一次会议决定任命。1981年3月 6日第五届全国人大常委会第十七次会议决定免去)
后任命
总 理 赵紫阳
(1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议决定任命)
副总理 王任重
(1978年12月26日第五届全国人民代表大会常委会第五次会议通过任命)
副总理 陈 云 薄一波 姚依林
(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议决定任命)
副总理 姬鹏飞
(1979年9月13日第五届全国人民代表大会常务委会第十一次会议决定任命)
副总理 赵紫阳 万 里
(1980年4月16日第五届全国人民代表大会常委会第十四次会议决定任命)
副总理 杨静仁 张爱萍 黄 华
(1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议决定任命)
副总理 万 里 姚依林
(1982年5月4日第五届人民代表大会常委会第二十三次会议决议,万里、姚依林 继任国务院副总理)
国务委员
余秋里 耿 飚 方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华(女)
薄一波 姬鹏 飞 黄 华 张劲夫
(1982年5月4日第五届全国人民代表大会常委会第二十三次会议决定任命。同时,免去余秋里、耿飚、方毅、谷牧、康世恩、陈慕华(女)、薄一波、姬鹏飞、杨静仁、张爱 萍、黄华的国务院院副总理职务)
国务委员 张爱萍
(1982年11月19日第五届全国人民代表大会常委会第二十五次会议决定任命)
国务院顾问
钱之光 刘澜波 李 强 曾 生
(1981年3月6日第五届全国人民代表大会常委会第十七次会议决定任命)
秘书长 金 明
(1979年6月12日第五届全国人大常委会第八次会议决定任命)
秘书长 杜星垣
(1981年3月6日第五届全国人民代表大会常委会第十七次会议决定任命)
秘书长 杜星垣
(1982年5月4日第五届全国人民代表大会常委会第二十三次会议决定杜星垣继任 国务院秘书长)
1983年6月—1988年4月
总 理 赵紫阳
(1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议根据中华人民共和国主席 的提名通过决定)
副总理
万 里 姚依林 李 鹏 田纪云
(1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议通过决定)
秘书长 田纪云(兼)
(1983年6月18日第六届全国人民代表大会第一次会议通过决定)
后任命
代总理 李 鹏
(1987年11月24日第六届全国人大常委会第二十三次会议通过决定)
副总理 乔 石
(1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议决定任命)
国务委员
方 毅 谷 牧 康世恩 陈慕华(女) 姬鹏飞 张劲夫 张爱萍
吴学谦 王丙乾 宋 平
国务委员 宋 健
(1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议决定任命)
秘书长 陈俊生
(1985年11月22日第六届全国人大常委会第十三次会议通过任命)
1988年4月—1993年3月
总 理 李 鹏
(1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议根据杨尚昆主席的提名通 过任命)
副总理 姚依林 田纪云 吴学谦
(1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议通过决定)
国务委员
李铁映 秦基伟 王丙乾 宋 健 王 芳 邹家华 李贵鲜 陈希同 陈俊生
(1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议通过决定)
秘书长 陈俊生(兼)
(1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议决定)
后任命
副总理 邹家华 朱镕基
(1991年4月9日第七届全国人民代表大会第五次会议决定任命)
副总理 钱其琛
(1991年4月9日第七届全国人民代表大会第五次会议决定任命)
秘书长 罗 干
(1988年12月29日第七届全国人大常委会第五次会议决定任命)
1993年3月—1998年3月
总 理 李 鹏
(1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议根据江泽民主席的提名通 过任命)
副总理
朱镕基 邹家华 钱其琛 李岚清
(1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命)
国务委员
李铁映 迟浩田 宋 健 李贵鲜 陈俊生 司马义·艾买提(维吾尔族)
彭珮云(女) 罗 干
(1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命)
秘书长 罗 干(兼)
(1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议决定任命)
后任命
副总理 吴邦国 姜春云
(1995年3月18日第八届全国人民代表大会第五次会议决定任命)
1998年3月—2003年3月
总 理 朱镕基
(1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议根据江泽民主席的提名通过任命)
副总理
李岚清 钱其琛 吴邦国 温家宝
(1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
国务委员
迟浩田 罗干 吴仪(女) 司马义·艾买提(维吾尔族) 王忠禹
(1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
秘书长
王忠禹(兼)
(1998年3月17日第九届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
2003年3月—2008年3月
总 理 温家宝
(2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议根据胡锦涛主席的提名通过任命)
副总理
黄菊 吴仪(女) 曾培炎 回良玉
(2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
国务委员
周永康 曹刚川 唐家璇 华建敏 陈至立(女)
(2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
秘书长
华建敏(兼)
(2003年3月第十届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
2008年3月—
总 理 温家宝
(2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议根据胡锦涛主席的提名通过任命)
副总理
李克强 回良玉 张德江 王岐山
(2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
国务委员
刘延东(女) 梁光烈 马凯 孟建柱 戴秉国
(2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
秘书长
马凯(兼)
(2008年3月第十一届全国人民代表大会第一次会议的决定任命)
历任政协全国委员会主要负责人名单
政协第一届全国委员会
(1949年9月30日—1954年12月)
主 席 毛泽东
副主席
周恩来 李济深 沈钧儒 郭沫若 陈叔通
秘书长 李维汉
政协第二届全国委员会
(1954年12月—1959年4月)
名誉主席 毛泽东
主 席 周恩来
副主席
宋庆龄 董必武 李济深 张 澜 郭沫若 彭 真 沈钧儒
黄炎培 何香凝 李维汉 李四光 陈叔通 章伯钧 陈嘉庚
班禅额尔德尼·确吉坚赞 包尔汉
秘书长 邢西萍
后停止
副主席 章伯钧(1958年3月10日)
政协第三届全国委员会
(1959年4月—1964年12月)
名誉主席 毛泽东
主 席 周恩来
副主席
彭 真 李济深 郭沫若 沈钧儒 黄炎培 李维汉 李四光
陈叔通 陈嘉庚 包尔汉 陈 毅 康 生
帕巴拉·格列朗杰 阿沛·阿旺晋美
秘书长 徐 冰
后推定
常务副主席
康 生 李维汉 陈叔通 包尔汉(1959年5月12日)
后补选
副主席 何香凝(1960年4月11日)
政协第四届全国委员会
(1964年12月—1978年2月)
名誉主席 毛泽东
主 席 周恩来
副主席(22人)
彭 真 陈 毅 叶剑英 黄炎培 陈叔通 刘澜涛 宋任穷 徐 冰
高崇民 蔡廷锴 韦国清 邓子恢 李四光 傅作义 滕代远 谢觉哉
沈雁冰 李烛尘 帕巴拉·格列朗杰 许德珩 李德全 马叙伦
秘书长 平杰三
后补选
常务副主席 徐 冰 陈叔通 高崇民(1965年3月18日)
政协第五届全国委员会
(1978年2月—1983年6月)
主 席 邓小平
副主席
乌兰夫 韦国清 彭 冲 赵紫阳 郭沫若 宋任穷 沈雁冰 许德珩
欧阳钦 史 良(女) 朱蕴山 康克清(女) 季 方 王首道 杨静仁
张 冲 帕巴拉·格列朗杰 周建人 庄希泉 胡子昂 荣毅仁 童第周
秘书长 齐燕铭
后增选
副主席
刘澜涛 陆定一 李维汉 胡愈之 王昆仑 班禅额尔德尼·确吉坚赞
(1979年7月2日)
副主席
何长工 肖 克 程子华 杨秀峰 沙千里 包尔汉 周培源 钱昌照
(1 980年9月12日)
副主席
刘 斐 董其武(1981年12月14日)
秘书长 刘澜涛(兼)(1979年7月2日)
政协第六届全国委员会
(1983年6月—1988年3月)
主 席 邓颖超(女)
副主席
杨静仁 刘澜涛 陆定一 程子华 康克清(女) 季 方 庄希泉
帕巴拉·格列朗杰 胡子昂 王昆仑 钱昌照 董其武 陶峙岳 周叔弢
杨成武 肖 华 陈再道 吕正操 周建人 周培源 包尔汉 缪云台
王光英 邓兆祥 费孝通 赵朴初
叶圣陶 屈 武 巴 金
秘书长 彭友今
后增选
副主席 马文瑞 茅以升
刘靖基(1984年5月26日)
副主席 王恩茂 钱学森
雷洁琼(女)(1986年4月11日)
副主席 汪 锋 钱伟长(1987年4月8日)
后增补
副主席 华罗庚(1985年3月19日)
后改选
秘书长 周绍铮(1986年4月11日)
政协第七届全国委员会
(1988年3月—1993年3月)
主 席 李先念
副主席
王任重 阎明复 方 毅 谷 牧 杨静仁 康克清(女)
帕巴拉·格列朗杰 胡子 昂 钱昌照 周培源 缪云台 王光英
邓兆祥 赵朴初 屈 武 巴 金 马文瑞 刘靖基 王恩茂
钱学森 钱伟长 胡 绳 孙晓村 程思远 卢嘉锡 钱正英(女)
苏步青 司马 义·艾买提
秘书长 周绍铮
后增选
副主席 侯镜如 丁光训(1989年3月27日)
副主席 叶选平(1991年4月4日)
后补选
副主席 洪学智(1990年3月29日)
后补选
秘书长 宋德敏(1991年4月4日)
政协第八届全国委员会
(1993年3月—1998年3月)
主 席 李瑞环
副主席(25人)
叶选平 吴学谦 杨汝岱 王兆国 阿沛·阿旺晋美 赛福鼎·艾则孜
洪学智 杨静仁 周培源 邓兆祥 赵朴初 巴 金 刘靖基
钱学森 钱伟 长 胡 绳 钱正英(女) 苏步青 侯 镜如
丁光训 董寅初 孙孚凌 安子介 霍英东 马万祺
秘书长 宋德敏
后增选
副主席 朱光亚 万国权(1994年3月19日)
副主席 何鲁丽(女)(1996年3月13日)
秘书长 朱 训(1994年3月19日)
政协第九届全国委员会
(1998年3月—2003年3月)
主席 李瑞环
副主席
叶选平、杨汝岱、王兆国、阿沛·阿旺晋美(藏族)、赵朴初、
巴金、钱伟长、卢嘉锡、任建新、宋健、李贵鲜、陈俊生、
张思卿、钱正英(女)、丁光训、孙孚凌、安子介、霍英东、
马万祺、朱光亚、万国权、胡启立、陈锦华、赵南起(朝鲜族)、
毛致用、白立忱(回族)、经叔平、罗豪才、张克辉、周铁农、王文元
秘书长 郑万通
逝世
赵朴初(2000年5月21日北京)
安子介(2000年6月3日香港)
卢嘉锡(2001年6月4日福州)
陈俊生(2002年8月8日福州)
政协第十届全国委员会
(2003年3月—2008年3月)
主 席 贾庆林
副主席
王忠禹、廖晖、刘延东(女)、阿沛·阿旺晋美(藏族)、巴 金、
帕巴拉·格列朗杰(藏族)、李贵鲜、张思卿、丁光训、霍英东、
马万祺、白立忱(回族)、罗豪才、张克辉、周铁农、郝建秀(女)
陈奎元、阿不来提·阿不都热西提(维吾尔族)、徐匡迪、李兆焯(壮族)
黄孟复、王 选、张怀西、李 蒙
董建华、张梅颖(女)、张榕明(女) (2005年3月全国政协十届三次会议增选)
秘书长 郑万通
逝世
巴金(2005年10月17日上海)
王选(2006年2月13日北京)
霍英东(2006年10月28日北京)
政协第十一届全国委员会
(2008年3月—)
主 席 贾庆林
副主席
王刚、廖晖、杜青林、阿沛·阿旺晋美(藏族)
帕巴拉·格列朗杰(藏族)、马万祺、白立忱(回族)、陈奎元
阿不来提·阿不都热西提(维吾尔族)、李兆焯(壮族)
黄孟复、董建华、张梅颖(女)、张榕明(女)、钱运录
孙家正、李金华、郑万通、邓朴方、万钢、林文漪(女)
厉无畏、罗富和、陈宗兴、王志珍(女)
秘书长 钱运录
(人民网资料)
页脚
公司简介 -联系方法 -招聘信息 -客户服务 -隐私政策 -博客风格 -手机博客 -VIP博客 -
网易公司版权所有 ?1997-2011
×
信息提示
',1)">
黄章晋 破解'艾滋病人扎针'的流言
林电锋 西游记中享艳福的四大才子
2011公益人物在行动(9):安猪
杰克·罗森:奥巴马答网易网友提问
李银河:卖淫非罪化但禁公务员嫖娼
牛刀:人民币'连续跌停'才刚刚开始
麦家:'杨澜采访我'未被播出的内容
中央现任主要领导人名单
美国历任总统名单
历任联合国秘书长名单
求历任两广总督名单
艾资哈尔大学历任校长名单
我想知道北洋政府的历任名单
为什么我们国家的主要领导人都是男的
求总参历任作战部部长的名单
博茨瓦纳国家足球名单
06年4月我国主要领导人出访的国家、时间、和领导人名
南昌起义主要领导人
中国主要领导人
谁知道建安郡(今福建省建瓯市)的西汉时历任太守名单?
谁知道国家二级运动员名单?
新西兰免签国家名单
中国国家一级演员名单
谁知道世界各国国家首脑名单
历任总理
晋城国家二级散打运动员名单
2006世界杯32强国家名单
承认我国市场经济地位国家的名单
历届国家男子跳水队队员名单
国家创新型企业103家名单。
请问有谁知道湖南芷江县抗战时期前后历任的县长的名单啊?还有资料。里面有没有叫曹孟光的呢?