电影捡个将军做男友2:六盘水市委常委
王晓光同志简历
王晓光同志,男,汉族,1961年10月出生,山东巨野人,1984年8月参加工作,1986年6月加入中国共产党,研究生学历。
1980年9月至1984年8月,贵州省贵阳师范学院体育系体育专业学习;
1984年8月至1990年1月,贵州省贵阳市警察学校教师(其间:1986年9月至1987年7月在西南政法学院法律系进修学习);
1990年1月至1991年6月,贵州省贵阳市公安局行政科副科长、副科级侦察员;
1991年6月至1991年12月,贵州省贵阳市纪委办公室干部;
1991年12月至1993年3月,贵州省贵阳市纪委办公室副主任(正科级);
1993年3月至1995年3月,贵州省贵阳市纪委党风廉政建设办公室副主任;
1995年3月至1995年4月,贵州省贵阳市纪委党风廉政建设办公室主任;
1995年4月至1996年8月,贵州省贵阳市委办公厅副县级秘书(1993年9月至1996年6月,在贵州省委党校经济管理专业学习);
1996年8月至1998年2月,贵州省贵阳市乌当区副区长;
1998年2月至1998年12月,贵州省贵阳市乌当区委副书记;
1998年12月至1999年3月,贵州省贵阳市乌当区委副书记、代区长;
1999年3月至2001年2月,贵州省贵阳市乌当区委副书记、区长;
2001年2月至2002年11月,贵州省贵阳市乌当区委书记、贵阳高新技术开发区工委委员、管委会副主任(1999年9月至2001年12月在中国地质大学管理科学与工程专业学习);
2002年11月至2003年1月,贵州省贵阳市副市长,乌当区委书记、贵阳高新技术开发区工委委员、管委会副主任;
2003年1月至2003年3月,贵州省贵阳市副市长,贵阳高新技术开发区工委委员、管委会副主任;
2003年3月至2003年5月,贵州省贵阳市副市长,市教育局党委书记,贵阳高新技术开发区工委委员、管委会副主任;
2003年5月至2004年3月,贵州省贵阳市副市长,市教育局党委书记;
2004年3月至2004年8月,贵州省贵阳市副市长;
2004年8月至2006年11月,贵州省贵阳市委常委、秘书长;
2006年11月至2008年5月,贵州省遵义市委常委,常务副市长(其间: 2007年9月至2007年10月在贵州省委党校地厅班学习);
2008年5月至2009年2月,贵州省遵义市委副书记,常务副市长、代市长;
2009年2月至2011年9月,贵州省遵义市委副书记,市长;
2011年9月起,贵州省六盘水市委书记,水城军分区党委第一书记;
2011年12月,当选中共六盘水第六届委员会书记。
王晓光同志是省十一届人大代表。
何刚同志简历
何刚同志,男,汉族,1962年1月出生,河北乐亭人,1983年8月参加工作,1983年6月加入中国共产党,研究生学历。
1979年11月至1983年8月,贵州工学院采矿系采煤专业学习;
1983年8月至1988年10月,贵州省盘江矿务局火铺矿实习技术员、主任、区长(1988年6月评为工程师);
1988年10月至1994年3月,贵州省盘江矿务局月亮田矿总工程师;
1994年3月至1997年6月,贵州省盘江矿务局副局长(1994年7月评为高级工程师);
1997年6月至1997年9月,贵州省盘江煤电(集团)有限责任公司副总经理、总工程师;
1997年9月至2000年3月,贵州省煤炭工业厅(贵州煤炭工业管理局)副厅长(副局长)、总工程师、党组成员;
(1996年9月至1998年7月在中国社会科学院研究生院工业经济系企业管理专业学习);
2000年3月至2002年4月,贵州煤矿安全监察局副局长、党组成员;
2002年4月至2002年12月,贵州煤矿安全监察局副局长、党组副书记(主持工作);
2002年12月至2004年3月,贵州煤矿安全监察局局长、党组书记;
2004年3月至2008年5月,贵州省安全生产监督管理局局长、党组书记,贵州煤矿安全监察局局长、党组书记(2004年9月评为教授级高级工程师);
2008年5月至2008年6月,贵州省六盘水市委副书记,贵州煤矿安全监察局局长;
2008年6月至2009年2月,贵州省六盘水市委副书记,副市长、代市长(保留正厅长级);
2009年2月起,贵州省六盘水市委副书记,市长;
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会副书记。
何刚同志是十届省纪委委员,省十一届人大代表。
何冀同志简历
何冀同志,男,汉族,1960年5月出生,四川盐亭人,1977年8月参加工作,1986年9月加入中国共产党,省委党校大学学历。
1977年8月至1978年11月,贵州省桐梓县花秋乡知青;
1978年11月至1981年4月,解放军35212部队战士;
1981年4月至1985年5月,贵州省桐梓县粮食局直属库工作员;
1985年5月至1986年4月,贵州省桐梓县广播电视局记者、编辑、副股长;
1986年4月至1987年3月,贵州省桐梓县花秋区风水乡乡长助理;
1987年3月至1991年12月,贵州省桐梓县政府办秘书、副主任;
1991年12月至1992年12月,贵州省桐梓县委办主任;
1992年12月至1993年4月,贵州省桐梓县委组织部副部长(正科级);
1993年4月至1995年11月,贵州省桐梓县委常委、组织部部长(其间:1993年8月至1994年11月,在贵州广播电视大学行政管理专业学习;1994年3月至1994年7月在贵州省委党校中青班学习);
1995年11月至1996年10月,贵州省桐梓县委副书记、组织部部长,县委党校校长;
1996年10月至1997年2月,贵州省桐梓县委副书记、县委党校校长;
1997年2月至1998年1月, 贵州省桐梓县委副书记,县长(1994年9月至1997年7月在贵州省委党校行政管理专业学习);
1998年2月至2000年10月,贵州省桐梓县委书记;
2000年10月至2002年12月,贵州省仁怀市委书记(2000年9月至2002年7月在贵州大学法学院法律专业研究生课程进修班学习;2002年3月至2002年8月在中央党校县委书记学习班学习);
2002年12月至2003年1月,贵州省遵义市副市长,仁怀市委书记;
2003年1月至2003年8月,贵州省遵义市副市长;
2003年8月至2010年1月,贵州省六盘水市委常委、政法委书记;
2010年1月起,贵州省六盘水市委副书记;
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会副书记。
李朝卉同志简历
李朝卉同志,女,汉族,1964年2月出生,贵州松桃人,1985年7月参加工作,1986年8月加入中国共产党,大学学历。
1981年9月至1985年7月,贵州大学法律系法学专业学习;
1985年7月至1987年4月,贵州省政府办公厅法制处工作员;
1987年4月至1991年9月,贵州省政府法制局科员;
1991年9 月至1993年3月,贵州省政府法制局副主任科员;
1993年3月至1994年12月,贵州省政府法制局主任科员;
1994年12月至1996年9月,贵州省政府法制局复议应诉处副处长;
1996年9月至1997年9月,贵州省旅游局政策法规处副处级干部(其间:1997年3月至1997年7月在贵州省委党校中青班学习);
1997年9月至2000年10月,贵州省旅游局政策法规处处长;
2000年10月至2011年4月, 贵州省妇女联合会副主席、党组成员(其间:2002年3月至2004年4月,挂职任贵州省贵阳市委常委,开阳县委副书记;2005年5月在中国浦东干部学院2005年专设班〈中组部第82期领导干部经济管理研究班〉学习;2007年2月至2007年4月在国家行政学院第四期西部领导干部培训班学习;2009年6月至2009年7月在中央党校贵州省第4期地厅级干部进修班学习);
2011年4月起,贵州省六盘水市委常委、组织部部长,市委党校校长;
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会常委。
周斯弼同志简历
周斯弼同志,男,汉族,1964年12月出生,贵州盘县人,1986年8月参加工作,1989年11月加入中国共产党,省委党校研究生学历。
1982年9月至1986年8月,贵州农学院农学系农学专业学习;
1986年8月至1989年11月,贵州省盘县特区农业局助理农艺师,种子公司副经理;
1989年11月至1990年1月,贵州省盘县特区政府办公室秘书科工作员;
1990年1月至1992年10月,贵州省盘县特区政府办公室秘书科副科长;
1992年10月至1993年8月,贵州省盘县特区政府办公室秘书科科长;
1993年8月至1995年1月, 贵州省盘县特区政府办公室副主任;
1995年1月至1995年9月,贵州省六盘水市政府办公室常务办副主任;
1995年9月至1996年10月,贵州省六盘水市政府办公室常务办主任;
1996年10月至1999年1月,贵州省六盘水市政府副秘书长、政府办党组成员;
1999年1月至2000年2月,贵州省六盘水市政府副秘书长、政府办公厅主任、党组副书记;
2000年2月至2002年6月,贵州省六盘水市计划委员会(发展计划委员会)副主任、党组副书记(正县级);
2002年6月至2004年6月,贵州省六盘水市发展计划委员会主任、党组书记;
2004年6月至2006年2月,贵州省六盘水市发展和改革委员会主任、党组书记;
2006年2月至2006年10月,贵州省六盘水市副市长;
2006年10月起,贵州省六盘水市委常委、秘书长,市委办公室主任(其间:2007年9月至2010年6月在贵州省委党校在职研究生班公共管理专业学习);
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会常委。
魏树旺同志简历
魏树旺同志,男,汉族,1967年12月出生,河北清苑人,1986年7月参加工作,1990年12月加入中国共产党,博士研究生学历。
1983年9月至1986年7月,河北省保定师范学校学习;
1986年7月至1988年8月,河北省望都县贾村中学教师;
1988年8月至1992年7月,北京师范大学哲学系思想政治专业学习;
1992年7月至1996年11月,北京师范大学团委干部、副书记(其间:1993年9月至1996年1月在北京师范大学哲学系伦理学专业在职硕士研究生学习,获哲学硕士学位);
1996年11月至1997年11月,团中央学校部中学中专处干部;
1997年11月至1999年4月,团中央学校部中学中专处正科级干部;
1999年4月至2001年12月,团中央学校部中学中专处副处长;
2001年12月至2006年4月,团中央学校部全国学联办公室主任(其间:2002年9月至2005年6月在北京师范大学哲学系马克思主义理论与思想政治教育专业攻读博士研究生,获法学博士学位);
2006年4月至2006年11月,团中央青年志愿者工作部副部长(副厅局级);
2006年11月至2006年12月,国家信访局办信二司副司长(副局级);
2006年12月至2009年4月,国家信访局办公室副主任(副局级);
2009年4月至2010年10月,国家信访局机关服务中心(机关服务局)主任(局长)兼局办公室副主任(其间:2009年5月至2009年7月在中央党校地厅级干部进修班学习);
2010年10月至2010年12月,贵州省六盘水市委常委;
2010年12月起,贵州省六盘水市委常委,钟山区委书记;
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会常委。
徐立平同志简历
徐立平同志,男,汉族,1959年6月出生,贵州黔西人,1974年12月参加工作,1977年7月加入中国共产党,大学学历。
1974年12月至1978年4月,解放军52922部队战士、班长;
1978年4月至1979年8月,贵州省黔西县红岩中小学教师;
1979年8月至1981年7月,贵州省人民警察学校学习;
1981年7月至1982年8月,贵州省贵阳市公安局交通、刑侦、预审处工作员;
1982年8月至1984年10月,贵州省贵阳市公安局专职团委书记(其间:参加贵州师范学院语言逻辑学专业学习,获大专文凭);
1984年10月至1988年9月,贵州省贵阳市公安局政治部组织科副科长(主持工作)(1984年4月至1986年7月参加贵州省高等教育自学考试,获党政专业大专文凭);
1988年9月至1991年2月,贵州省公安厅办公室调研科副科长;
1991年2月至1997年2月,贵州省公安厅治安处秘书科科长(1989年9月至1992年6月在西南政法学院法律专业学习;1992年9月授予三级警督;1994年12月授予二级警督);
1997年2月至2000年10月,贵州省公安厅办公室副主任(1998年12月被授予一级警督);
2000年10月至2004年2月,贵州省公安厅经济犯罪侦察总队副总队长(正处级)(其间:2001年1月至2003年12月在贵州师范大学法哲学专业研究生课程进修班学习;2004年2月授予三级警监);
2004年2月至2010年4月,贵州省铜仁地区公安局局长(副厅级)(2009年3月授予二级警监);
2010年4月至2010年5月,贵州省六盘水市委常委;
2010年5月起,贵州省六盘水市委常委、政法委书记,市公安局局长;
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会常委。
汪寿武同志简历
汪寿武同志,男,汉族,1959年8月出生,贵州毕节人,1976年12月参加工作,1978年8月加入中国共产党,研究生学历。
1976年12月至1978年9月,十一军三十一师防化连战士、班长;
1978年9月至1982年9月,华东地质学院地质普查与勘探专业学习;
1982年9月至1983年11月,十一军三十一师高炮营书记;
1983年11月至1985年3月,十一军三十一师司令部防化科副连职参谋;
1985年3月至1985年11月,十一军教导大队正连职区队长兼教员;
1985年11月至1988年4月,十四集团军三十一师政治部干部科正连职干事;
1988年4月至1989年3月,十四集团军三十一师九十三团政治处干部股股长;
1989年3月至1990年4月,十四集团军三十一师九十三团政治处副主任;
1990年4月至1991年8月,十四集团军三十一师政治部组织科正营职干事;
1991年8月至1992年1月,十四集团军三十一师政治部组织科副科长(代科长);
1992年1月至1996年3月,十四集团军三十一师政治部组织科科长(其间:1994年2月至1995年1月解放军陆军指挥学院部队政治工作专业学习);
1996年3月至1997年4月,十四集团军三十一师炮兵团政治委员;
1997年4月至1998年10月,十四集团军三十一师九十一团政治委员;
1998年10月至1999年12月,十四集团军三十一师装甲团政治委员;
1999年12月至2004年9月,十四集团军三十一师副政治委员(1999年6月至2002年7月在解放军炮兵学院运筹学专业学习;2000年3月至2001年2月换岗到西藏昌都军分区代理副政治委员;2003年3月至2003年5月在解放军电子工程学院领导干部信息作战培训班学习);
2004年9月至2007年8月,十四集团军装甲旅政治委员(其间:2005年5月至2005年7月在解放军南京政治学院政治工作研究班学习);
2007年8月至2008年5月,云南省昭通市委常委、昭通军分区政治委员、党委书记;
2008年5月至2010年8月,云南省临沧市委常委、临沧军分区政治委员、党委书记;
2010年8月至2010年12月,贵州省水城军分区政治委员、党委书记;
2010年12月起,贵州省六盘水市委常委,水城军分区政治委员、党委书记;
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会常委。
杨宏远同志简历
杨宏远同志,男,侗族,1964年4月出生,贵州镇远人,1980年12月参加工作,1985年7月加入中国共产党,省委党校大学学历。
1980年12月至1982年3月,贵州省镇远县委党校干训班学习;
1982年3月至1982年9月,贵州省镇远县江古公社工作员;
1982年9月至1984年1月,贵州省镇远县蕉溪区公所秘书;
1984年1月至1987年8月,贵州省镇远县蕉溪区公所副区长、共青团蕉溪区委书记(其间:1985年9月至1987年7月在贵州民族学院干训部党政管理专业学习);
1987年8月至1990年10月,贵州省镇远县江古乡党委书记、蕉溪区委副书记兼江古乡党委书记;
1990年10月至1992年3月,贵州省镇远县青溪区委书记;
1992年3月至 1993年3月,贵州省镇远县青溪镇党委书记;
1993年3月至1996年9月,贵州省镇远县委副书记(其间:1995年5月至1996年5月挂职任江苏省溧阳市市长助理);
1996年9月至1997年3月,贵州省天柱县委副书记,副县长、代县长;
1997年3月至2001年7月,贵州省天柱县委副书记,县长(其间:1998年9月至2001年7月在贵州省委党校经济管理专业学习〈函授本科〉;2000年10月至2001年1月在清华大学现代公共管理党政干部高级研修班学习);
2001年7月至2003年1月,贵州省榕江县委书记,县人民武装部党委第一书记;
2003年1月至2005年3月,贵州省榕江县委书记,县人大主任,县人民武装部党委第一书记;
2005年3月至2006年12月,贵州省榕江县委书记,县人民武装部党委第一书记;
2006年12月至2007年12月,贵州省黔东南州委常委、统战部部长,榕江县委书记;
2007年12月至2011年11月,贵州省黔东南州委常委、统战部部长(其间:2008年3月至2008年10月挂职任国家旅游局综合司副司长;2011年5月在浦东干部学院西部班学习);
2011年11月起,贵州省六盘水市委常委、宣传部部长;
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会常委。
杨宏远同志是九届省人大代表,十届省政协委员。
陈少荣同志简历
陈少荣同志,男,穿青人,1966年11月出生,贵州纳雍人,1987年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,大学学历。
1983年9月至1987年7月,重庆大学采矿工程系采煤专业学习;
1987年7月至1988年1月,贵州省水城矿务局木冲沟煤矿掘进一区见习技术员;
1988年1月至1989年5月,贵州省水城矿务局木冲沟煤矿通风工区见习技术员、助理工程师;
1989年5月至1992年3月,贵州省水城矿务局木冲沟煤矿技术科设计、掘进组长、工程师;
1992年3月至1993年6月,贵州省水城矿务局木冲沟煤矿技术科副科长;
1993年6月至1995年12月,贵州省水城矿务局木冲沟煤矿技术科科长;
1995年12 月至1999年3月,贵州省水城矿务局大湾煤矿总工程师;
1999年3月至2001年10月,贵州省水城矿务局大湾煤矿矿长;
2001年10月至2003年6月,贵州水城矿业(集团)有限责任公司副总经理(2001年8月至2002年2月在美国加州海沃大学MBA和MPA培训班学习);
2003年6月至2006年11月,贵州水城矿业(集团)有限责任公司副总经理、党委委员;
2006年11月至2011年10月,贵州省六盘水市人民政府副市长、党组成员;
2011年10月起,贵州省六盘水市人民政府副市长、党组成员,盘县县委书记、红果经济开发区党工委书记;
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会常委。
向昀同志简历
向昀同志,男,汉族,1969年6月出生,河南光山人,1990年7月参加工作,1995年12月加入中国共产党,博士研究生学历。
1988年9月至1990年7月,河南信阳师范学院化学系化学专业学习;
1990年7月至1992年1月,河南省光山县一中教师;
1992年1月至1995年9月,河南省光山县教委政工股干部;
1995年9月至1998年1月,上海财经大学政治经济学专业攻读硕士研究生;
1998年1月至1999年9月,上海浦东联合信托投资公司职员;
1999年9月至2002年8月,复旦大学政治经济学专业攻读博士研究生;
2002年8月至2010年1月,河南省郑州市经济技术开发区管委会副主任、党委委员;
2010年1月至2011年1月,河南省郑州市人民政府办公厅金融联络办公室副主任(副处级);
2011年1月至2011年11月,贵州省供销合作社联合社副主任、党组成员;
2011年11月起,贵州省六盘水市委常委,市纪委书记;
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会常委。
王彬同志简历
王彬同志,男,汉族,1971年11月出生,山东临沂人,1991年7月参加工作,1996年1月参加中国共产党,博士研究生学历。
1989年9月至1991年7月,南京气象学院基础科学系英语专业学习;
1991年7月至1993年8月,南京气象学院成教中心辅导员、行政秘书;
1993年8月至2003年8月,中国人民保险公司苏州分公司太仓支公司办公室秘书、副主任、新区办事处副主任、副经理,平江支公司副总经理、党组书记(主持工作)(其间:1995年9月至1999年1月在上海财经大学工商管理学院国际金融学专业攻读硕士学位;2001年9月至2003年8月复旦大学经济学院政治经济学专业博士研究生);
2003年8月至2004年9月,复旦大学经济学院政治经济学专业博士研究生;
2004年9月至2006年11月,复旦大学金融研究院应用经济学博士后流动站研究员;
2006年11月至2008年10月,共青团中央网络影视中心重大项目部总经理、中青投资公司总经理(正处级)(2006年10月至2008年10月参加中组部、团中央“博士服务团”,挂职任贵州省毕节地区行署党组成员、专员助理;2007年5月至2010年5月北京大学光华管理学院管理学博士后、研究员);
2008年10月至2009年7月,贵州省毕节地区行署党组成员、专员助理(其间:2008年10月至2009年7月挂职任毕节市委副书记);
2009年7月至2010年2月,贵州省毕节地区行署党组成员、专员助理,毕节市委副书记,副市长、代理市长;
2010年2月至2011年6月,贵州省毕节地区行署党组成员、专员助理,毕节市委副书记,市长;
2011年6月至2011年12月,贵州省六盘水市委常委,水城县委书记;
2011年12月起,贵州省六盘水市委常委,水城县委书记,水城经济开发区党工委书记;
2011年12月,当选中共六盘水市第六届委员会常委。